Entreprise : SCI PASTEUR I - SIREN 453 112 864
Identité
(Entreprise radiée le 05/05/2022)
Dénomination
SCI PASTEUR I
SIREN (siège)
453 112 864
Date d'immatriculation au RNE
20/04/2004
Fermeture de l'établissement - 45311286400013
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2019
Date de fin de la personne morale
19/04/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
180 EUR
Adresse du siège
28 RUE DU DOCTEUR CHOPY 77140 NEMOURS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOUE GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Nemours
Nom, Prénom(s)
MARCHENAY ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Nemours
Nom, Prénom(s)
MANACH ALAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Saint-Pierre-lès-Nemours
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/12/2003
Siret
45311286400013
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS EN FRANCE ET A L'ETRANGER ET PLUS PARTICULIEREMENT UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL ET D'HABITATION SIS A NEMOURS RUE DE PARIS 76 ET 76 BIS
Adresse
28 RUE 28 Rue DU DOCTEUR CHOPY
77140 , Nemours - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10536
Date d'ajout
05/05/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2019 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10537
Date d'ajout
05/05/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/05/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : MANACH ALAIN, siège de la liquidation : 28 Rue DU DOCTEUR CHOPY 77140 Nemours
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/04/2004
Description
Historique des observations depuis le 20/04/2004 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 2004A515 le 20/04/2004 --- Publicité au Journal : LE PAYS BRIARD --- Parution au Journal le 12/03/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).