Entreprise : SCI OVALE - SIREN 453 106 270
Identité
(Entreprise radiée le 05/05/2021)
Dénomination
SCI OVALE
SIREN (siège)
453 106 270
Date d'immatriculation au RNE
17/11/2004
Fermeture de l'établissement - 45310627000011
- Date d'effet de la fermeture : 14/10/2020
Fermeture de l'établissement - 45310627000029
- Date d'effet de la fermeture : 14/10/2020
Date de fin de la personne morale
16/11/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
174 RUE DE CREQUI 69003 LYON 3EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PONSOT JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Château-Gaillard
Nom, Prénom(s)
DUTERLAY DANIELLE
Nom d'usage
PONSOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Château-Gaillard
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/10/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/11/2004
Siret
45310627000029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LE MARAIS
01500 , AMBERIEU-EN-BUGEY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL DE L AVI
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/04/2004
Siret
45310627000011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
174 RUE DE CREQUI
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8445
Date d'ajout
05/05/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/11/2020
Description
Dissolution à compter du 14/10/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 14/10/2020, liquidateur : PONSOT Jacques, siège de la liquidation : 48 Rue des ravinelles 01500 Château-Gaillard, parution de la publicité légale : La Voix de l'Ain en date du 13/11/2020
Numéro d'observation
F16/010280
Date d'ajout
16/02/2016
Description
Mention d'office de cessation d'activité en application de l'article R 123-125 du code de commerce à compter du 16/02/2016
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Belley ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bourg-en-Bresse décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).