Entreprise : BEJANIN DERMAGNE MAEKAWA ASSOCIES - SIREN 453 104 804
Identité
Dénomination
BEJANIN DERMAGNE MAEKAWA ASSOCIES
SIREN (siège)
453 104 804
Date d'immatriculation au RNE
19/04/2004
Début d’activité
01/04/2004
Date de fin de la personne morale
18/04/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Activités principales de l’objet social
COMMISSARIAT AUX COMPTES
Code APE
6920Z - Activités comptables
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
20 RUE DE MOGADOR 75009 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Maekawa SERGE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2004
Siret
45310480400035
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commissariat aux comptes
Adresse
20 RUE DE MOGADOR
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/02/2005
Siret
45310480400027
Code APE
6920Z - Activités comptables
Activité principale
Activités comptables
Adresse
19 RUE DE TURBIGO
75002 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/02/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2004
Siret
45310480400019
Code APE
741C
Adresse
22 RUE JULES VANZUPPE
94200 , IVRY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2005D0506211
Date d'ajout
13/11/2023
Description
Jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 02-11-2023 a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Fixe la date de cessation des paiements au 24 août 2022. Désigne M. Olivier LICHY en qualité de juge-commissaire et Mme Marine Parnaudeau en qualité de juge-commissaire suppléant. Désigne la SELAFA MJA prise en la personne de Maître Frédérique Levy, mandataire judiciaire, demeurant 102 rue du Faubourg St Denis - CS 10023 - 75479 Paris Cedex 10, en qualité de liquidateur.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
04/11/2005
Description
La société a par décision du 23022005 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 23-03-2005
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
04/11/2005
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).