Entreprise : LIBRE OPTIQUE - SIREN 452 992 969
Identité
Dénomination
LIBRE OPTIQUE
SIREN (siège)
452 992 969
Date d'immatriculation au RNE
05/04/2004
Date de fin de la personne morale
04/04/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
2 RUE LEPELLETIER 59000 LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HENNEBIQUE LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/01/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/2004
Siret
45299296900033
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce luntterie optique et audio-prothèse.
Adresse
2 RUE LEPELLETIER
59000 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/01/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2004
Siret
45299296900017
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Activité principale
Commerces de détail d'optique
Adresse
86 BD CARNOT
59000 , LILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE PARC AVENUE APPT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/08/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2004
Siret
45299296900025
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Activité principale
Commerces de détail d'optique
Adresse
10 RUE DU PALAIS RIHOUR
59000 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
27/09/2022
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 23/09/2022 .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
16/11/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE a prononcé, en date du 15/11/2021, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2021/413, date de cessation des paiements le 09/03/2021, et a désigné en tant que liquidateur : SELARL PERIN BORKOWIAK représentée par Maître Yvon PERIN 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 8ème étage 59976 TOURCOING Cedex,. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/10/2005
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 25/10/2005.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/04/2004
Description
Historique : Publication légale : La Gazette de la région du Nord du 26 Mars au 1er Avril 2004.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).