Entreprise : SCI DES GRANGES VERTES - SIREN 452 906 449
Identité
(Entreprise radiée le 30/06/2022)
Dénomination
SCI DES GRANGES VERTES
SIREN (siège)
452 906 449
Date d'immatriculation au RNE
06/04/2004
Début d’activité
30/03/2004
Date de cessation d'activité
30/06/2022
Date de fin de la personne morale
05/04/2054
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Acquisition d'un immeuble Rue de la Grange Saint Pierre - 71850 Charnay les Mâcon, administration et exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
197 RUE 197 Rue du Concours 71000 Mâcon FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ GESMAG
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
L'HERITIER JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Montmerle-sur-Saône
Nom, Prénom(s)
L'HERITIER NOEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
La Balme-de-Sillingy
Nom, Prénom(s)
L'HERITIER CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Chevagny-les-Chevrières
Nom, Prénom(s)
BIBET SYLVIANE , JEANNINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
La Balme-de-Sillingy
Nom, Prénom(s)
GUERITAINE YANN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1976
Commune de résidence
Cormoranche-sur-Saône
Nom, Prénom(s)
L'HERITIER DIDIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Saint-Paul-de-Varax
Nom, Prénom(s)
L'HERITIER GILLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Montmerle-sur-Saône
Nom, Prénom(s)
VASSEROT ERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Thonon-les-Bains
Nom, Prénom(s)
LACOUR THIERRY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Neuville-les-Dames
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/03/2004
Siret
45290644900015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION D'UN IMMEUBLE RUE DE LA GRANGE SAINT PIERRE 71850 CHARNAY LES MACON, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DUDIT IMMEUBLE ET DE TOUS AUTRES IMMEUBLES
Autres Activités
ACQUISITION D'UN IMMEUBLE RUE DE LA GRANGE SAINT PIERRE 71850 CHARNAY LES MACON, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DUDIT IMMEUBLE ET DE TOUS AUTRES IMMEUBLES
Adresse
197 RUE 197 Rue du Concours
71000 , Mâcon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ GESMAG
Données issues de la reprise des données
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).