Entreprise : SCI LES ORCHIDEES EGRON - SIREN 452 852 742
Identité
Dénomination
SCI LES ORCHIDEES EGRON
SIREN (siège)
452 852 742
Date d'immatriculation au RNE
14/04/2004
Début d’activité
20/02/2004
Date de fin de la personne morale
13/04/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, la construction, la rénovation, la gestion par location de tous biens immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
600 EUR
Adresse du siège
RANNUEC 56250 SAINT-NOLFF FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
EGRON FLORENT , EUGENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1990
Commune de résidence
Saint-Nolff
Nom, Prénom(s)
EGRON AURELIEN , MICHEL , EUGENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1984
Commune de résidence
Saint-Nolff
Nom, Prénom(s)
EGRON SANDRINE , PAULETTE , MICHELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Saint-Avé
Nom, Prénom(s)
EGRON RAPHAEL , EUGENE , MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Nom, Prénom(s)
EGRON EUGENE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
ST NOLFF
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/02/2004
Siret
45285274200017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la construction, la rénovation, la gestion par location de tous biens immobiliers
Autres Activités
L'acquisition, la construction, la rénovation, la gestion par location de tous biens immobiliers
Adresse
RANNUEC
56250 , SAINT-NOLFF - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1701
Date d'ajout
02/04/2014
Description
Modification relative aux associés à compter du 13/12/2007 : Nouveau : EGRON Raphaël, Eugène, Marcel, Associé indéfiniment responsable Nouveau : EGRON Sandrine, Paulette, Michelle, Associé indéfiniment responsable Nouveau : EGRON Aurélien, Michel, Eugène, Associé indéfiniment responsable Nouveau : EGRON Florent, Eugène, Associé indéfiniment responsable Qualité de Mr EGRON Eugène : Gérant, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2011 : Partant : EGRON Marie-Antoinette, Gérant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).