Entreprise : DELI FOOD KITCHEN - SIREN 452 838 030
Identité
Dénomination
DELI FOOD KITCHEN
SIREN (siège)
452 838 030
Date d'immatriculation au RNE
05/04/2004
Début d’activité
01/04/2004
Date de fin de la personne morale
04/04/2103
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2004
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
RESTAURATION RAPIDE
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Capital social
4000 EUR
Adresse du siège
99 RUE DES DAMES 75017 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUSKILA DAVID
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHAUFFOUR MORGAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Beaumont de Lomagne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2004
Siret
45283803000016
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
RESTAURATION RAPIDE
Autres Activités
Restauration de type rapide
Adresse
99 RUE DES DAMES
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2004B0662815
Date d'ajout
24/10/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 24/10/2023 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P202301263 désigne liquidateur SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, , maintient M. Henri de Courtivron, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2004B0662813
Date d'ajout
02/05/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 02/05/2023 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202301263 date de cessation des paiements le 19/04/2023, et a désigné juge commissaire : M. Henri de Courtivron, administrateur : SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli 8 rue Blanche 75009 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, , et a ouvert une période d'observation expirant le 02/11/2023, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2004B066287
Date d'ajout
02/05/2012
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 31-12-2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).