Entreprise : SOURCING FRANCE - SIREN 452 820 186
Identité
(Entreprise radiée le 19/05/2021)
Dénomination
SOURCING FRANCE
SIREN (siège)
452 820 186
Date d'immatriculation au RNE
10/01/2007
Date de fin de la personne morale
09/01/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
16 RUE SOLFERINO 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAUJARD OLIVIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CLAUSSE CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Le Vésinet
Dénomination
A N G (SA)
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/12/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/04/2004
Siret
45282018600016
Code APE
741G
Adresse
107 RUE REAUMUR
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/04/2004
Siret
45282018600024
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ETUDES ET CONSEILS DANS LE DOMAINE DE LA GESTION, DE L'ORGANISATION DES ENTREPRISES ET COLLECTIVITES
Adresse
16 RUE 16 Rue De Solferino
92100 , Boulogne-Billancourt - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
49708
Date d'ajout
19/05/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 19/05/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Sas Alliance Mission Conduite Par Me Véronique Becheret . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 19/05/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
49708
Date d'ajout
19/05/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
10612
Date d'ajout
30/06/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre rendue le 30/06/2017 nommant Selas Alliance Mission Conduite Par Me Véronique Becheret 3/5/7 Avenue PAUL DOUMER 92500 Rueil-Malmaison liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
28779
Date d'ajout
20/05/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20/05/2014 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2013J00820 désigne liquidateur Scp B.T.S.G. Mission Conduite Par Me Véronique Becheret 15 Rue DE L'HOTEL DE VILLE 92200 Neuilly-sur-Seine , met fin à la mission de l'administrateur Selarl Bauland & Martinez Mission Conduite Par Me Carole Martinez 7 RUE CAUMARTIN 75009 PARIS
Numéro d'observation
17812
Date d'ajout
12/02/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 12/02/2014 arrête le plan de cession au profit de : SIA PARTNERS, dont le siège est situé 18 boulevard Montmartre - 75009 PARIS (RCS 423 507 730)
Numéro d'observation
4958
Date d'ajout
07/11/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre , prononce en date du 07/11/2013 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013J00820 , date de cessation des paiements le 29/11/2012 désigne Administrateur Selarl Bauland Gladel Martinez & Associes Mission Conduite Par Me Carole Martinez 7 Rue CAUMARTIN 75009 Paris avec pour mission : assistance , Mandataire judiciaire Scp B.T.S.G. Mission Conduite Par Me Véronique Becheret 15 Rue DE L'HOTEL DE VILLE 92200 Neuilly-sur-Seine , , et ouvre une période d'observation expirant le 07/05/2014 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
77722
Date d'ajout
10/01/2007
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).