Entreprise : IZMIR - SIREN 452 814 965
Identité
(Entreprise radiée le 08/03/2007)
Dénomination
IZMIR
SIREN (siège)
452 814 965
Date d'immatriculation au RNE
26/03/2004
Fermeture de l'établissement - 45281496500011
- Date d'effet de la fermeture : 30/10/2006
Fermeture de l'établissement - 45281496500029
- Date d'effet de la fermeture : 30/10/2006
Date de fin de la personne morale
25/03/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
26 RUE DES RIGOLES 75020 PARIS 20 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SONU MEHMET , ALI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Montmagny
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/10/2006
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/10/2006
Siret
45281496500029
Code APE
553B
Adresse
26 RUE DES RIGOLES
75020 , PARIS 20 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/10/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2004
Siret
45281496500011
Nom commercial
IZMIR SARL
Enseigne
IZMIR
Code APE
553B
Origine du fonds
Création
Activité principale
Restauration rapide, vente à emporter
Adresse
25 RTE 25 Route de Montereau
77000 , Vaux-le-Pénil - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
13/07/2009
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 13/07/2009 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
07/01/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 07/01/2008 nommant SCP COUDRAY ANCEL représentée par Me Yves COUDRAY 50 boulevard Aristide Briand Résidence le Dauphin 77000 MELUN en qualité de liquidateur en remplacement de Me Yves COUDRAY
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
08/03/2007
Description
: Radiation consécutive au transfert du siège à Paris 20e 26 rue des Rigoles.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
22/02/2007
Description
: Cessation de l'activité à compter du 29/01/2007 suite à liquidation judiciaire.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
22/02/2007
Description
- Date de cessation d'activité : 29/01/2007. - Précision sur le sort du fonds : Disparition du fonds.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
30/01/2007
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 29/01/2007 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée Cessation des paiements en date du 30/06/2006. Liquidateur : Maitre COUDRAY Yves 50 BLD ARISTIDE BRIAND RESIDENCE 'LE DAUPHIN' 77000 MELUN
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).