Entreprise : ALICORNE - SIREN 452 778 640
Identité
Dénomination
ALICORNE
SIREN (siège)
452 778 640
Date d'immatriculation au RNE
25/03/2004
Date de fin de la personne morale
24/03/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
8 CHE DE LA SERMONE 43750 VALS-PRES-LE-PUY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORNERN JOEL , MARIE , BASILE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Vals-près-le-Puy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/10/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/2004
Siret
45277864000022
Code APE
4639B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Commercialisation directement ou pour le compte de tiers de tous produits alimentaires.
Adresse
8 CHE 8 Chemin De la Sermone
43750 , Vals-près-le-Puy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2004
Siret
45277864000014
Code APE
513W
Adresse
3 AV D AIGUILHE
43000 , LE PUY-EN-VELAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/004750
Date d'ajout
10/10/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay en date du 10/10/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/004740
Date d'ajout
10/10/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay en date du 10/10/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F17/001563
Date d'ajout
21/04/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay en date du 21/04/2017 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate sur résolution de plan. Liquidateur judiciaire : SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître Raphaël PETAVY 10 RUE DE LA RONZADE 43000 LE PUY-EN-VELAY. Date de cessation des paiements : 21/04/2017
Numéro d'observation
F16/003844
Date d'ajout
29/11/2016
Description
Ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce du Puy en Velay en date du 13 octobre 2016 nommant la SELARL Gladel & Associés prise en la personne de Maître Vincent Gladel en qualité d'administrateur provisoire de la société consécutivement au décès de Monsieur Joël CORNERN, président de la société.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/06/2006
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).