Entreprise : SCI FONCIERE RESIDENCE COLBERT - SIREN 452 703 937
Identité
(Entreprise radiée le 29/03/2022)
Dénomination
SCI FONCIERE RESIDENCE COLBERT
SIREN (siège)
452 703 937
Date d'immatriculation au RNE
01/04/2004
Fermeture de l'établissement - 45270393700014
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2021
Date de fin de la personne morale
31/03/2103
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
167000 EUR
Adresse du siège
12 SQ SAINT JOHN PERSE 36000 CHATEAUROUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERITE PATRICE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Châteauroux
Nom, Prénom(s)
BOUTANT JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1945
Commune de résidence
Saint-Maur
Nom, Prénom(s)
MOREAU PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1937
Commune de résidence
Châteauroux
Nom, Prénom(s)
PETIT NICOLE
Nom d'usage
MOREAU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1936
Commune de résidence
Châteauroux
Nom, Prénom(s)
MIANNAY ELISABETH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Châteauroux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/03/2004
Siret
45270393700014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion, vente de tous immeubles et ensembles immobiliers
Adresse
12 SQ 12 Square Saint-john Perse
36000 , Châteauroux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1842
Date d'ajout
29/03/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 28/02/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/01/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 07/12/2021, liquidateur : VERITE Patrice, siège de la liquidation : 28 Rue Jean Moulin 36000 Châteauroux, parution de la publicité légale : L'Aurore Paysanne paru le 17/12/2021
Numéro d'observation
3724
Date d'ajout
16/12/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/11/2011 : Nouveau : MOREAU Pierre, Associé Société Civile Nouveau : BOUTANT Jean-Pierre, Associé Société Civile Nouveau : MIANNAY Élisabeth, Associé Société Civile Nouveau : MOREAU Nicole, Associé Société Civile Changement de qualité : VERITE Patrice, Gérant(e) devient Gérant associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).