Entreprise : LEMANE NATURE LOGDES - SIREN 452 683 279
Identité
(Entreprise radiée le 14/09/2022)
Dénomination
LEMANE NATURE LOGDES
SIREN (siège)
452 683 279
Date d'immatriculation au RNE
24/03/2004
Date de fin de la personne morale
23/03/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
RTE DE CHAPPES 63720 CHAVAROUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NUGEYRE GILLES , ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
CHAVAROUX
Nom, Prénom(s)
PLANCHAT FABRICE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2004
Siret
45268327900015
Code APE
552E
Adresse
LD GERZAT
63380 , VILLOSSANGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2004
Siret
45268327900023
Nom commercial
ORBAN POWER STORE
Enseigne
ORBAN POWER STORE
Code APE
4519Z - Commerce d'autres véhicules automobiles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente, maintenance de produits et services destinés au transport de proximité -Achat et vente location ainsi que l'exploitation de résidences légères de tourisme de produits d'équipements et services destinés à l'hébergement touristique aux loisirs nature et au développement de l'espace rural
Adresse
RTE route de Chappes
63720 , Chavaroux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16573
Date d'ajout
14/09/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Clermont-Ferrand le 14/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3976
Date d'ajout
13/05/2011
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 24/02/2011 Liquidateur : PLANCHAT Fabrice Le siège de la liquidation est fixé au siège social Journal d'annonces légales : les petites affiches du 23.04.2011
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Riom ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).