Entreprise : CAISSE CREDIT MUT AUXERRE CHAINETTE - SIREN 452 624 323
Identité
(Entreprise radiée le 16/12/2021)
Dénomination
CAISSE CREDIT MUT AUXERRE CHAINETTE
SIREN (siège)
452 624 323
Date d'immatriculation au RNE
18/03/2004
Date de fin de la personne morale
17/03/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Caisse (fédérale) de crédit mutuel
Capital minimum
612737 EUR
Adresse du siège
30 AV CHARLES DE GAULLE 89000 AUXERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COURTET NICOLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Auxerre
Nom, Prénom(s)
BAHIER YANN , GILLES
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1983
Commune de résidence
Auxerre
Nom, Prénom(s)
SOUDE GUILLAUME , DANIEL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1980
Commune de résidence
Monéteau
Nom, Prénom(s)
LEMASSON PHILIPPE , ROGER , ABEL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Chemilly Sur Yonne
Nom, Prénom(s)
BAZEROLLES BENOIT , PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Monéteau
Nom, Prénom(s)
METIER FRANCIS , MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Auxerre
Nom, Prénom(s)
BELIN JOSETTE , PAULETTE , JEANNE
Nom d'usage
CHAUVIN
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Auxerre
Nom, Prénom(s)
SOLMON JEAN , MICHEL , JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Saint-Georges-sur-Baulche
Nom, Prénom(s)
CHAPRON CORINNE , MARIE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Monéteau
Nom, Prénom(s)
BEAULIEU CAMILLE , VALENTIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1988
Commune de résidence
Vallan
Nom, Prénom(s)
DURVILLE JEAN-CHRISTOPHE , MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Appoigny
Nom, Prénom(s)
JUBLOT AGNES , JANNICQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Champs-sur-Yonne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/01/2004
Siret
45262432300013
Nom commercial
CREDIT MUTUEL D'AUXERRE LA CHAINETTE
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Opérations bancaires et annexes prévues par la Loi telles que toutes opérations d'intermédiation en assurance et plus généralement toute activité afférante à l'objet social
Adresse
30 AV 30 avenue Charles de Gaulle
89000 , Auxerre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
73
Date d'ajout
16/12/2021
Description
Radiation. Fusion Absorption par CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUXERRE - 327 258 661 R.C.S. Auxerre le 16-10-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
30/04/2012
Description
*** Au 31.12.2011 le montant du capital variable était de 339 260 euros.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/08/2007
Description
Numéro d'immatriculation au Registre des Intermédi aires en assurance : 07 003 758
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
18/03/2004
Description
Historique : Dépôt des pièces auprès du Tribunal d 'Instance d'AUXERRE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).