Entreprise : SCI SYLPACH - SIREN 452 611 437
Identité
Dénomination
SCI SYLPACH
SIREN (siège)
452 611 437
Date d'immatriculation au RNE
03/03/2004
Début d’activité
20/01/2004
Date de fin de la personne morale
02/03/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
LA PROPRIETE, LA GESTION, LA LOCATION D'IMMEUBLES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
150 EUR
Adresse du siège
35 RUE DES BOUGAINVILLEES 97229 LES TROIS-ILETS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANSE MITAN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COPPET GEORGES , CHRISTIAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
Fort de France
Nom, Prénom(s)
COPPET LORI , MAYSA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1995
Commune de résidence
Ducos
Nom, Prénom(s)
COPPET LOAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1999
Commune de résidence
Ducos
Nom, Prénom(s)
COPPET CHRISTIAN , SERGE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
Le Lamentin
Nom, Prénom(s)
COPPET SYLVIE , CHRISTINE
Nom d'usage
SAINT-JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Fort de France
Nom, Prénom(s)
COPPET MAXIM
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/2005
Commune de résidence
Ducos
Nom, Prénom(s)
MAUGEE MAGALI
Nom d'usage
COPPET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Ducos
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/01/2004
Siret
45261143700016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LA PROPRIETE, LA GESTION, LA LOCATION D'IMMEUBLES
Autres Activités
LA PROPRIETE, LA GESTION, LA LOCATION D'IMMEUBLES
Adresse
35 RUE DES BOUGAINVILLEES
97229 , LES TROIS-ILETS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANSE MITAN
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7507
Date d'ajout
18/11/2009
Description
Modification autre ASSOCIE PARTANT A COMPTER DU 16/09/08 : MR COPPET PATRICK ALAIN GERANT ASSOCIE MAINTENU : MR COPPET GEORGES CHRISTIAN ASSOCIES MAINTENUS : MR COPPET CHRISTIAN SERGE- MME COPPET EPSE SAINT-JEAN SYLVIE CHRISTINE- ASSOCIES ENTRANTS : MME MAUGEE VEUVE COPPET MAGALI- MELLES COPPET LORI MAYSA & LOAN - MR COPPET MAXIM Date d'effet : 28/10/2009
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).