Entreprise : SCI WALRAEVE-MASCRE - SIREN 452 600 851
Identité
Dénomination
SCI WALRAEVE-MASCRE
SIREN (siège)
452 600 851
Date d'immatriculation au RNE
29/01/2010
Début d’activité
24/10/2009
Date de fin de la personne morale
28/01/2109
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition et réfection de biens immobiliers pour la location.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
4400 EUR
Adresse du siège
52 RUE AUGUSTE DUBRAY 59580 ANICHE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MASCRE LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Aniche
Nom, Prénom(s)
WALRAEVE ERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Aniche
Nom, Prénom(s)
WALRAEVE CORINNE
Nom d'usage
MASCRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Aniche
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/10/2009
Siret
45260085100029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et réfection de biens immobiliers pour la location.
Autres Activités
Acquisition et réfection de biens immobiliers pour la location.
Adresse
52 RUE AUGUSTE DUBRAY
59580 , ANICHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/10/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/04/2004
Siret
45260085100011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
66 RUE DE LA CHAUDE RIVIERE
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1340
Date d'ajout
26/03/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/10/2009 : Rectification d'erreur matérielle sur la liasse fournir lors du transfert de siége social. Modifié : WALRAEVE Eric, Gérant(e), demeurant 109 rue du Moulin Blanc 59580 Aniche Modifié : MASCRE Laurent, Associé Société Civile, demeurant 137 boulevard Drion 59580 Aniche
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1092
Date d'ajout
15/03/2010
Description
Transfert du siège social à compter du 24/10/2009 : Ancienne adresse : 52 rue Auguste Dubray 59580 Aniche Nouvelle adresse : 109 rue Du Moulin Blanc 59580 Aniche Transfert de l'établissement principal à compter du 24/10/2009 : Ancienne adresse : 52 rue Auguste Dubray 59580 Aniche Nouvelle adresse : 109 rue Du Moulin Blanc 59580 Aniche
Numéro d'observation
500
Date d'ajout
29/01/2010
Description
Immatriculation par suite de transfert de Lille ( réf Gtc : 2004D00224) à Aniche sans maintien d'activité dans l'ancien ressort à compter u 24/10/09
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).