Entreprise : GUTEMBERG - SIREN 452 548 340
Identité
Dénomination
GUTEMBERG
SIREN (siège)
452 548 340
Date d'immatriculation au RNE
12/03/2004
Date de fin de la personne morale
11/03/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
400000 EUR
Adresse du siège
180 RUE GAMBETTA 34130 MAUGUIO FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DONNADIEU PHILIPPE , MARIE-PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Mauguio
Nom, Prénom(s)
FRANCOIS JEAN-PIERRE , MARCEL , FERNAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Védas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/12/2021
Siret
45254834000036
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
180 RUE GAMBETTA
34130 , MAUGUIO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/02/2004
Siret
45254834000010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
44 BD DES ARCEAUX
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/12/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2013
Siret
45254834000028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
227 CHE DU RESERVOIR DE MONTMAUR
34090 , MONTPELLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
49631
Date d'ajout
15/12/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 15/12/2021 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3085
Date d'ajout
11/03/2005
Description
CHANGEMENT DE CO-GERANT PARTANT : M PERREIN JACQUES NOUVEAU : M FRANCOIS JEAN-PIERRE Date d'effet : 10/01/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).