Entreprise : RICHARD ORLIK - SIREN 452 465 347
Identité
(Entreprise radiée le 22/11/2018)
Dénomination
RICHARD ORLIK
SIREN (siège)
452 465 347
Date d'immatriculation au RNE
10/03/2004
Fermeture de l'établissement - 45246534700022
- Date d'effet de la fermeture : 22/11/2018
Fermeture de l'établissement - 45246534700014
- Date d'effet de la fermeture : 31/01/2018
Date de fin de la personne morale
09/03/2103
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/08/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
28 AV FRAYCE 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ORLIK RICHARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Saint-Ouen
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/01/2004
Siret
45246534700014
Code APE
4779Z - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Activité principale
Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Adresse
110 RUE DES ROSIERS
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAR SERPETTE ST19 ALL6108
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/01/2004
Siret
45246534700022
Code APE
4789Z - Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité sédentaire et ambulante de brocante, revente d'objets mobiliers anciens, d'antiquités, d'objets d'arts anciens.
Adresse
28 AV 28 Avenue Frayce
93400 , Saint-Ouen - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
872
Date d'ajout
22/11/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 12/10/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
869
Date d'ajout
22/11/2018
Description
Dissolution à compter du 12/10/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 12/10/2018 siège de la liquidation au siège social parution de la publicité légale affiches parisiennes du 19/10/2018
Numéro d'observation
30358
Date d'ajout
28/04/2011
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).