Entreprise : T.E.G. VIANDE - SIREN 452 436 728
Identité
Dénomination
T.E.G. VIANDE
SIREN (siège)
452 436 728
Date d'immatriculation au RNE
02/03/2004
Date de fin de la personne morale
01/03/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
51 T AV SAINT LAZARE 26200 MONTELIMAR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEGOT JEAN-CLAUDE , MARIUS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
La Garde-Adhémar
Nom, Prénom(s)
BEGOT JEAN , CLAUDE , MARIUS
Nom d'usage
BEGOT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
LA GARDE ADHEMAR
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/2004
Siret
45243672800011
Code APE
4722Z - Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LE COMMERCE DE BOUCHERIE AU DETAIL ET DEMI GROS, CHARCUTERIE ET COMMERCEANNEXE D'ALIMENTATION ET DE BOISSONS NON ALCOOLISEES.
Code APRM
4722ZA - Boucherie
Adresse
51 T AV 51 TER Avenue Saint-Lazare
26200 , Montélimar - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F11/004447
Date d'ajout
17/05/2011
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 15/03/2011 - Siège de la liquidation : 51 ter Avenue Saint-Lazare 26200 MONTELIMAR - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Journal du Diois du 01/04/2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Numéro d'observation
F06/001691
Date d'ajout
27/06/2006
Description
Départ de co-gérant(s) SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 29 MARS 2006 DEMISSION DE M. GILLES MAZOYER DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT M. JEAN-CLAUDE BEGOT RESTE SEUL GERANT DEPOT D'ACTE N° 955 DU 27/06/06 JOURNAL PUBLICATEUR : LE CRESTOIS DU 05/05/06 date d'effet : 29/03/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).