Entreprise : DES TAMARINS - SIREN 452 411 408
Identité
Dénomination
DES TAMARINS
SIREN (siège)
452 411 408
Date d'immatriculation au RNE
29/04/2004
Début d’activité
01/02/2004
Date de fin de la personne morale
28/04/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Exploitation et gestion de biens en communs
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
39000 EUR
Adresse du siège
142 CHE VAUDEVILLE 97416 SAINT-LEU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DIJOUX MARISE , JOCELINE
Nom d'usage
MARTIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Saint-Leu
Nom, Prénom(s)
FERRERE JEAN-LAURENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Saint-Leu
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2004
Siret
45241140800019
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation et gestion de biens en communs
Autres Activités
Autres cultures non permanentes, Élevage d autres bovins et de buffles, Élevage de volailles
Adresse
142 CHE VAUDEVILLE
97416 , SAINT-LEU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT LEU
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
790
Date d'ajout
01/03/2013
Description
Augmentation du capital social, à compter du 29/11/2012 : Ancienne mention : 19.500,00 Euros Nouvelle mention : 39.000,00 Euros Démission de M. FERRERE Eugène Lin de ses fonctions de co-gérant associé Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/11/2012 : Nouveau : Mme DIJOUX-MARTIN Marise Joceline, Co-gérante associée
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
631
Date d'ajout
07/02/2012
Description
Réduction de capital à compter du 30/12/2011 Ancien : 24000 EUR Nouveau : 19500 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/12/2011 : Partant : Jean-Hugues CATAN
Numéro d'observation
3870
Date d'ajout
28/11/2006
Description
Augmentation du capital Ancienne mention : 21.300.00 Euros nouvelle mention : 24.000.00 Euros Date d'effet : 25/08/2006
Numéro d'observation
1482
Date d'ajout
10/05/2006
Description
Modification du capital social ANCIENNE MENTION : 24000 euros NOUVELLE MENTION : 21300 euros Date d'effet : 21/02/2006
Numéro d'observation
2950
Date d'ajout
21/09/2005
Description
Augmentation du capital Ancienne mention : 19 500.00 euros Nouvelle mention : 24 000.00 euros NOMINATION D'UN GERANT Anciens gérants : M. FERRERE Eugene Lin - 142 Chemin Vaudevile - 97416 ST LEU M. FERRERE Jean Laurent - 142 Chemin Vaudeville - 97416 ST LEU Nouveaux gérants : M. FERRERE Eugene Lin - 142 Chemin Vaudeville - 97416 ST LEU M. FERRERE Jean-Laurent - 142 Chemin Vaudeville - 97416 ST LEU M. CATAN Jean-Hugues - 13 Chemin des Agapanthes - Saint Leu - 97416 LA CHALOUPE ST LEU Date d'effet : 25/07/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).