Entreprise : SCI GINDILLY - SIREN 452 311 210
Identité
Dénomination
SCI GINDILLY
SIREN (siège)
452 311 210
Date d'immatriculation au RNE
02/03/2004
Début d’activité
01/03/2004
Date de fin de la personne morale
01/03/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition d'ensemble immobilier
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
400 EUR
Adresse du siège
8 RUE DU CAPITAINE GIRY 45300 PITHIVIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERIN REGINE , YVONNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Pithiviers
Nom, Prénom(s)
MORVELAND DIDIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Pithiviers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2004
Siret
45231121000028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition d'ensemble immobilier
Autres Activités
L'acquisition d'ensemble immobilier
Adresse
8 RUE DU CAPITAINE GIRY
45300 , PITHIVIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/03/2004
Siret
45231121000010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
9 RUE ABBE MOUFFLET
45300 , PITHIVIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2589
Date d'ajout
07/04/2008
Description
Transfert du siège social et de l'ets principal à compter du 01/01/2008 : Ancienne adresse : 9 RUE DE L'ABBE MOUFFLET 45300 PITHIVIERS Nouvelle adresse : 8 rue du Capitaine Giry 45300 Pithiviers Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2008 : Partant : MORVERAND Pierre, GÉRANT(E) Nouveau : PERIN Régine Yvonne, GÉRANT ASSOCIÉ Nouveau : MORVELAND Didier, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).