Entreprise : S.O.M. 61 - SIREN 452 285 109
Identité
Dénomination
S.O.M. 61
SIREN (siège)
452 285 109
Date d'immatriculation au RNE
27/02/2004
Début d’activité
01/03/2004
Date de fin de la personne morale
26/02/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
La construction, l'étude, la maintenance de moules de précision, la réalisation de moules pour fabrication de pièces en matière plastique, tous travaux de mécanique de précision et la fabrication de pièces en matière plastique, toutes activités se rapportant aux essais de moules et d'outillages d'injections, toutes prestations de services de conseils et d'appuis techniques auprès de toute entreprise outilleur.
Code APE
2573A - Fabrication de moules et modèles
Code APRM
2573AZ - Fabrication de moules et modèles ferrures
Capital social
25000 EUR
Adresse du siège
RTE DE LA FERTE MACE 61220 POINTEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAVID CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Monts d'Andaine (Les)
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2004
Siret
45228510900016
Enseigne
S.O.M. 61
Code APE
2573A - Fabrication de moules et modèles
Code APRM
2573AZ - Fabrication de moules et modèles ferrures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La construction, l'étude, la maintenance de moules de précision, la réalisation de moules pour fabrication de pièces en matière plastique, tous travaux de mécanique de précision et la fabrication de pièces en matière plastique, toutes activités se rapportant aux essais de moules et d'outillages d'injections, toutes prestations de services de conseils et d'appuis techniques auprès de toute entreprise outilleur.
Code APRM
2573AZ - Fabrication de moules et modèles ferrures
Code APRM
2573AZ - Fabrication de moules et modèles ferrures
Adresse
RTE DE LA FERTE MACE
61220 , POINTEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5326
Date d'ajout
07/11/2018
Description
Radiation du RCS le 07/11/2018 avec effet au 05/11/2018 RADIATION D'OFFICE POUR CAUSE DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENCON DU 05/11/2018 CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE LE 16/03/2015.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4572
Date d'ajout
30/11/2015
Description
par arrêt du 26.11.2015 la cour d'appel de caen a annulé le jugement du tribunal de commerce d'alençon de liquidation judiciaire du 16.03.2015 de la société SOM 61 et a à nouveau prononcé la liquidation judiciaire de la société SOM 61 avec une poursuite d'activité jusdqu'au 30.01.2016. A maintenu Me Gérard PIOLLET Administrateur judiciaire à cet effet et a nommé Me Pascale HUILLE-ERAUD liquidateur.
Numéro d'observation
1554
Date d'ajout
20/04/2015
Description
Suivant ordonnance de référé du 16/04/2015, le Premier Président de la Cour d'Appel de Caen a arrêté l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de Commerce d'Alençon du 16/03/2015 qui a converti le redressement judiciaire de la SARL SOM 61 en liquidation judiciaire.
Numéro d'observation
1325
Date d'ajout
31/03/2015
Description
Mention d'office EN DATE DU 30/03/2015, JUGEMENT AUTORISANT LE MAINTIEN DE L'ACTIVITE DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SOM 61, JUSQU'AU 16/04/2015, AVEC L'ASSISTANCE DE ME GERARD PIOLLET, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE MAINTENU DANS SES FONCTIONS JUSQU'AU 16/04/2015.
Numéro d'observation
1121
Date d'ajout
18/03/2015
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 16/03/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENCON A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE S.O.M. 61 (SARL). A NOMME ME PASCALE HUILLE-ERAUD, 24 RUE DES EMANGEARDS, BP 83, 61303 L'AIGLE CEDEX, EN QUALITE DE LIQUIDATEUR. A AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 30/03/2015 AVEC L'ASSISTANCE DE ME GERARD PIOLLET, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE MAINTENU DANS SA MISSION JUSQU'AU 30/03/2015.
Numéro d'observation
4371
Date d'ajout
15/12/2014
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 15/12/2014, JUGEMENT MAINTENANT ET RENOUVELANT LA PERIODE D'OBSERVATION ET AUTORISANT LA POURSUITE D'ACTIVITE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE JUSQU'AU 16/06/2015 AVEC L'ASSISTANCE DE ME PIOLLET GERARD, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE.
Numéro d'observation
2275
Date d'ajout
17/06/2014
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 16/06/2014, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENCON A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L'EGARD DE LA STE S.O.M. 61 (SARL). A DESIGNE, MANDATAIRE JUDICIAIRE : ME PASCALE HUILLE-ERAUD, 24 RUE DES EMANGEARDS, BP 83, 61303 L'AIGLE CEDEX ET ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ME PIOLLET GERARD, 44 RUE DU JEUDI, 61000 ALENCON, AVEC MISSION D'ASSISTANCE. A FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 31/12/2013 ET LA PERIODE D'OBSERVATION A 6 MOIS.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Argentan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J070 2015-03-16 Prononciation liquidation judiciaire 2015-04-02 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENCON GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENCON ME HUILLE-ERAUD,J075 2015-03-30 Autorisation poursuite activité en liquidation judiciaire 2015-04-10 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENCON GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENCON ME HUILLE-ERAUD,J111 2018-11-05 Prononciation clôture procédure pour insuffisance actif 2018-11-21 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENCON GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENCON ME HUILLE-ERAUD,J130 2017-11-21 Prononciation interdiction de gérer 2 ans 2017-11-29 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENCON GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENCON ME HUILLE-ERAUD,ZZ 2015-02-16 MAINTIEN PERIODE D'OBSERVATION 2015-02-26 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENCON GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENCON ME HUILLE-ERAUD,0V 2014-06-16 REDRESSEMENT JUDICIAIRE 2014-07-30 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENCON GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENCON ME HUILLE-ERAUD
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).