Entreprise : SARL ED ARCHITECTES - SIREN 452 283 666
Identité
(Entreprise radiée le 25/08/2021)
Dénomination
SARL ED ARCHITECTES
SIREN (siège)
452 283 666
Date d'immatriculation au RNE
27/03/2013
Fermeture de l'établissement - 45228366600025
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2020
Fermeture de l'établissement - 45228366600017
- Date d'effet de la fermeture : 22/05/2012
Date de fin de la personne morale
26/03/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
53 RUE RAYMOND MARCHERON 92170 VANVES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FLEURY AUDREY
Nom d'usage
DINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
Meudon
Nom, Prénom(s)
PIRON SYLVAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DA SILVA AUGUSTO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Villemomble
Nom, Prénom(s)
LE PENVEN ISABELLE
Nom d'usage
SEIGNEUR-GUERRINI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Meudon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/05/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/01/2004
Siret
45228366600017
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
11 RUE JOUVENET
75016 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/01/2004
Siret
45228366600025
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
EN FRANCE ET A L'ETRANGER L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE ET D'URBANISTE ET EN PARTICULIER DE LA FONCTION DE MAITRE D'OEUVRE ET TOUTES MISSIONS SE RAPPORTANT A L'ACTE DE BATIR ET L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE
Adresse
53 RUE 53 RUE Raymond Marcheron
92170 , Vanves - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
82468
Date d'ajout
25/08/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25658
Date d'ajout
19/03/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/03/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, liquidateur : SEIGNEUR-GUERRINI né(e) LE PENVEN Isabelle, siège de la liquidation : 28 Rue Henri Savignac 92190 Meudon, parution de la publicité légale : Affiches Parisiennes en date du 17/03/2021
Numéro d'observation
79435
Date d'ajout
27/03/2013
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).