Entreprise : SCI ISLERO - SIREN 452 212 756
Identité
(Entreprise radiée le 29/11/2019)
Dénomination
SCI ISLERO
SIREN (siège)
452 212 756
Date d'immatriculation au RNE
24/02/2004
Date de fin de la personne morale
23/02/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
4 COUR AU MOTET 21121 ETAULES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAUCLAIR LAURENT , GILBERT , MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Ahuy
Nom, Prénom(s)
ROUX GERARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Etaules
Dénomination
ROME FINAVEST
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Etaules
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/02/2004
Siret
45221275600012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 RUE THERESE FIGUEUR
21000 , DIJON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/02/2004
Siret
45221275600020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou tout autre forme d'un ou plusieurs immeubles que la société se proposé d'acquérir, et toutes opérations financières, mobilières ou immobilière.
Adresse
4 4 Cour au Motet
21121 , Etaules - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15468
Date d'ajout
29/11/2019
Description
Radiation du RCS le 29/11/2019 avec effet au 31/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15467
Date d'ajout
29/11/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/10/2019 Liquidateur : ROUX Gerard Le siège de la liquidation est fixé à : 4 Cour au Motet 21121 Etaules Journal d'annonces légales : le journal du palais en date du 25/11/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).