Entreprise : SIGNALEZVOUS.COM - SIREN 452 191 422
Identité
Dénomination
SIGNALEZVOUS.COM
SIREN (siège)
452 191 422
Date d'immatriculation au RNE
01/03/2004
Début d’activité
01/01/2004
Date de fin de la personne morale
28/02/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Réalisation et gestion de tout support publicitaire conseil en communication
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
RTE DU CHATEAU D’EAU 97170 PETIT-BOURG FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HUYGHUES DESPOINTES FRANCK , GEORGES , ROGER , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Petit-Bourg
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2004
Siret
45219142200024
Nom commercial
SIGNALEZVOUS.COM
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Réalisation et gestion de tout support publicitaire conseil en communication
Adresse
RTE DU CHATEAU D’EAU
97170 , PETIT-BOURG - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6 route du Château d'Eau
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/04/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2004
Siret
45219142200016
Code APE
744B
Adresse
5 QUAI LAYRLE
97110 , POINTE A PITRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2062
Date d'ajout
12/05/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/03/2014 :Partant : HUYGHUES-DESPOINTES Franck Georges Roger Didier, GérantNouveau : BOUGARET Jean-Louis, Pascal, GérantAnn lég : France Antilles du 26/03/2014
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
360
Date d'ajout
07/02/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2012 : Partant : PRAVAZ Didier Marie Henri, Gérant(e) Nouveau : HUYGHUES-DESPOINTES Franck Georges Roger Didier, Gérant(e)
Numéro d'observation
2802
Date d'ajout
19/06/2007
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principalANCIENNE ADRESSE SIEGE ETS PRINC : 5 QU LAYRLE 97110 POINTE A PITRENOUVELLE ADR. : TAMBOUR MONTPLAISIR 6 RTE DU CHATEAU D'EAU 97170 PETI BOURGPV AGE DU 13/04/2007 / FR ANTILLES DU 04/05/07Date d'effet : 13/04/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).