Entreprise : EASYBARTER - SIREN 452 169 931
Identité
Dénomination
EASYBARTER
SIREN (siège)
452 169 931
Date d'immatriculation au RNE
03/03/2004
Date de fin de la personne morale
02/03/2103
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2004
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
4 RUE LAMENNAIS 75008 PARIS 8 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ PARTIR AILLEURS SA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
BEAS SARL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine CEDEX
Dénomination
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine CEDEX
Dénomination
CEDEST SA
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/06/2007
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/01/2004
Siret
45216993100014
Nom commercial
BARTERMEDIAS
Enseigne
BARTERMEDIAS
Code APE
744A
Origine du fonds
Création
Activité principale
REGIE ET SOUS REGIE PUBLICITAIRE ECHANGE BARTER ET PARTENARIAT AVEC LES MEDIAS NEGOCE DE BIENS ET PRESTATIONS TOUTES ACTIVITES LIEES OU CONNEXES
Adresse
4 RUE 4 rue Lamennais
75008 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ PARTIR AILLEURS SA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
18/10/2018
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 18/10/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
21/02/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 21/02/2018 a prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire et a désigné M. Philippe Bonneaud Juge Commissaire, SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas, liquidateur.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
27/01/2011
Description
RADIATION D'OFFICE : ARTICLE 42 DU DECRET 84-406 DU 30 MAI 1984 CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF PAR JUGEMENT DU : 26/01/2011
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
21/06/2007
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 21.06.2007, L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 071909, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 01.04.2007, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE M.DIEULEVEUT LIQUIDATEUR SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE ME LELOUP-THOMAS 169 BIS RUE DU CHEVALERET 75013 PARIS, LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LES DEUX MOIS DE LA PUBLICATION AU BODACC
Numéro d'observation
89776
Date d'ajout
03/03/2004
Description
CETTE SOCIETE EST UNE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).