Entreprise : AURECE - SIREN 452 165 830
Identité
Dénomination
AURECE
SIREN (siège)
452 165 830
Date d'immatriculation au RNE
09/02/2004
Début d’activité
03/01/2004
Date de fin de la personne morale
08/02/2054
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION, GESTION DE BIENS IMMOBILIERS.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
14 MTE DES AYGAS 07100 ANNONAY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N 8 LOTISSEMENT LES ROSIERS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUEL VIRGINIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Annonay
Nom, Prénom(s)
ROSTAING-TROUX LYLIAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Annonay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/01/2004
Siret
45216583000020
Nom commercial
AURECE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, GESTION DE BIENS IMMOBILIERS.
Autres Activités
ACQUISITION, GESTION DE BIENS IMMOBILIERS.
Adresse
14 MTE DES AYGAS
07100 , ANNONAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N 8 LOTISSEMENT LES ROSIERS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/06/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/01/2004
Siret
45216583000012
Code APE
702C
Adresse
43 CHE DE PECLAVEL
07100 , ANNONAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Annonay a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Aubenas.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F05/001227
Date d'ajout
22/07/2005
Description
SUIVANT ACTE DE CESSION DE PARTS, RECU PAR MAITRE BOYER, NOTAIRE A ANNONAY (07), LE 13.06.2005., MR ROSTAING-TROUX LYLIAN DT A ANNONAY (07), A ETE NOMME GERANT EN REMPLACEMENT DE MR ROS JEAN-LUC DEMISSIONNAIRE, DE PLUS LE SIEGE SOCIAL A ETE TRANSFERE DE - ANNONAY (07), 43 CHEMIN DE PECLAVEL, A - ANNONAY (07), LOTISSEMENT "LES ROSIERS LE HAUT", MONTEE DES AYGAS. PUBLICATION : LE REVEIL DU VIVARAIS DU 17.06.2005. date d'effet : 13/06/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).