Entreprise : SCI ST JACQUES - SIREN 452 146 103
Identité
Dénomination
SCI ST JACQUES
SIREN (siège)
452 146 103
Date d'immatriculation au RNE
17/02/2004
Début d’activité
01/02/2004
Date de fin de la personne morale
16/02/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
22400 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE LA RENNE 52330 MONTHERIES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LESPRIT MICHEL , MARCEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
CHAUMONT
Nom, Prénom(s)
VIDAL CELINE , ODETTE , YVONNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
JUZENNECOURT
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2004
Siret
45214610300018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Autres Activités
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
3 RUE DE LA RENNE
52330 , MONTHERIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1269
Date d'ajout
07/10/2005
Description
(Divers) SUIVANT PV D AGE EN DATE DU 05/09/2005, - CHANGEMENT DE GERANT : PARTANT : CELINE VIDAL - NOUVEAU : MICHEL LESPRIT - - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L ETABLISSEMENT PRINCIPAL : DE 3 RUE DE LA RENNE 52330 MONTHERIES A 6 RUE CHARLES DE GAULLE 52120 BRICON - LA CROIX HEBDO DU 16/09/2005 - Date d'effet : 05/09/2005
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).