Entreprise : OLBENRIG - SIREN 452 067 242
Identité
Dénomination
OLBENRIG
SIREN (siège)
452 067 242
Date d'immatriculation au RNE
19/02/2004
Date de fin de la personne morale
18/02/2103
Date de clôture
31/10
Date de la première clôture
31/10/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
985000 EUR
Adresse du siège
RTE DE DAMVILLE 27190 CONCHES-EN-OUCHE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI 2 LES GERIOTS - PISTES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLACHE ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LOBINGER FREDERIC , JACQUES , RENE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Conches-en-Ouche
Nom, Prénom(s)
THOUVENEL ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Caen
Dénomination
KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Le Havre
Dénomination
BELLOT MULLENBACH Associés
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/01/2004
Siret
45206724200019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding, prise de participation ou d'interets, étude, création mise en valeur, organisation, gé- rance, financement, controle de toutes affaires, entreprises dans le secteur de la chaudronnerie, tolerie, construction métallique, mécano soudure ainsi que dans tout autre secteur d'activité.
Adresse
RTE ZI N 2 les Geriots les Pistes route de Damville
27190 , Conches-en-Ouche - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI 2 LES GERIOTS - PISTES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
49038
Date d'ajout
01/02/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux en date du 01/02/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 01/02/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
30/04/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Evreux du 30/04/2008 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : Maître Bérel Marc 31 rue Henry 76500 Elbeuf
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
31/01/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Evreux du 31/01/2008 convertissant en redressement judiciaire la procédure de sauvegarde et fixant la fin de la période d'observation au 30/04/2008. Cessation des paiements en date du 31/01/2008. Juge Commissaire : Mandataire judiciaire : Maître Bérel Marc 31 rue Henry 76500 Elbeuf Administrateur : ELRL FHB représentée par Me HESS 114 rue Pierre Tal Coat 27000 Evreux dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
25/10/2007
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de EVREUX du 25/10/2007 prolongeant la période d'observation jusqu'au 08/02/2008.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
27/07/2007
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de EVREUX du 26/07/2007 prolongeant la période d'observation jusqu'au 08/11/2007.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
15/02/2007
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de EVREUX du 15/02/2007 nommant la SARL FHB représentée par Maître Emmanuel HESS 114 Rue Pierre Tal Coat 27000 EVREUX en qualité d'administrateur en remplacement de Maître Emmanuel HESS
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/02/2007
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de EVREUX du 08/02/2007 ouvrant une procédure de sauvegarde et fixant la fin de la période d'observation au 08/08/2007 Mandataire judiciaire : ME BEREL 31 Rue Henry 76500 ELBEUF Administrateur : ME HESS Emmanuel 114 Rue Pierre Tal Coat 27000 EVREUX dont la mission est d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).