Entreprise : SOCIETE ELOFER EFI - SIREN 452 003 064
Identité
Dénomination
SOCIETE ELOFER EFI
SIREN (siège)
452 003 064
Date d'immatriculation au RNE
11/02/2004
Date de fin de la personne morale
10/02/2103
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2004
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
250000 EUR
Adresse du siège
14 RUE LOUIS ARMAND 95130 LE PLESSIS-BOUCHARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ELOFER STEPHANE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Clichy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/12/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2004
Siret
45200306400014
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
toutes oprérations relatives à la refrigération industrielle et notamment le commerce de marchines matériels et équipements liés à cette activité leur entretien réparation et installation et l'activité de conception et de développement de programmes d'utilisation de ces matériels
Adresse
14 RUE 14 Rue LOUIS ARMAND
95130 , Le Plessis-Bouchard - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
39791
Date d'ajout
23/05/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 23/05/2014 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Canet-Morand prise en la personne de Me Canet . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 23/05/2014
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
30143
Date d'ajout
08/01/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Pontoise rendue le 08/01/2014 nommant M. Pierre Noachovitch juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
28042
Date d'ajout
16/12/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 16/12/2013 nommant SCP Canet-Morand prise en la personne de Me Canet 1 Rue de la Citadelle 95300 Pontoise À Compter Du 01 Janvier 2014 liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
76667
Date d'ajout
12/12/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 12/12/2011 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2011J01010 , date de cessation des paiements le 01/01/2011 , désigne juge commissaire M. Alain Israel , juge commissaire suppléant Mme Christine Salmon , liquidateur Me Canet 1 Rue de la Citadelle 95302 Cergy Pontoise Cedex , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).