Entreprise : SCI DE L'AULNE - SIREN 451 975 981
Identité
(Entreprise radiée le 22/07/2021)
Dénomination
SCI DE L'AULNE
SIREN (siège)
451 975 981
Date d'immatriculation au RNE
12/02/2004
Fermeture de l'établissement - 45197598100015
- Date d'effet de la fermeture : 25/11/2020
Date de fin de la personne morale
11/02/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
60 RUE DE TY-JOPIC 29590 PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAURENCEAU RENE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Le Faou
Nom, Prénom(s)
ALLAIN DOMINIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Brennilis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/02/2004
Siret
45197598100015
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
60 RUE DE TY-JOPIC
29590 , PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8076
Date d'ajout
22/07/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 22/07/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9809
Date d'ajout
26/11/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 25/11/2020 Liquidateur : LAURENCEAU René Le siège de la liquidation est fixé à : 29 route de Lanvoy 29590 Le Faou Journal d'annonces légales : Courrier du Leon en date du 04/12/2020 Cessation d'activité à compter du 25/11/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).