Entreprise : MOLESWORTH - SIREN 451 937 999
Identité
(Entreprise radiée le 01/08/2024)
Dénomination
MOLESWORTH
SIREN (siège)
451 937 999
Date d'immatriculation au RNE
04/02/2004
Début d’activité
29/01/2004
Dissolution
- Date de dissolution : 01/08/2024
Disparition de la personne morale
- Motif de disparition : Fusion
- Date de fusion : 01/08/2024
- Date de radiation : 01/08/2024
Fermeture de l'établissement - 45193799900022
- Date d'effet de la fermeture : 01/08/2024
- Destination de l'établissement : Supprimé
Fermeture de l'établissement - 45193799900014
- Date d'effet de la fermeture : 10/10/2017
Date de fin de la personne morale
03/02/2103
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2004
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
l'acquisition par voie d'acquisition, d'échange ou d'apport, l'administration et la gestion par location ou autrement d'un immeuble à usage de commerce et de bureau, sis à Paris 11ème, situé à l'angle du 89/91 avenue Ledru Rollin et du 97/99 faubourg Saint Antoine à Paris (75011), l'emprunt de toutes sommes nécessaires à l'acquisition et/ou l'aménagement des biens et droits immobiliers ci-dessus
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1393000 EUR
Adresse du siège
37 AV PIERRE IER DE SERBIE 75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT FRANCE
Données validées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
Walckenaer VIRGINIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1981
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SARL BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Dénomination
SA DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2024
Type d'établissement
Siège et principal fermé
Date début d’activité
29/01/2004
Siret
45193799900022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
l'acquisition par voie d'acquisition, d'échange ou d'apport, l'administration et la gestion par location ou autrement d'un immeuble à usage de commerce et de bureau, sis à Paris 11ème, situé à l'angle du 89/91 avenue Ledru Rollin et du 97/99 faubourg Saint Antoine à Paris (75011), l'emprunt de toutes sommes nécessaires à l'acquisition et/ou l'aménagement des biens et droits immobiliers ci-dessus
Autres Activités
l'acquisition par voie d'acquisition, d'échange ou d'apport, l'administration et la gestion par location ou autrement d'un immeuble à usage de commerce et de bureau, sis à Paris 11ème, situé à l'angle du 89/91 avenue Ledru Rollin et du 97/99 faubourg Saint Antoine à Paris (75011), l'emprunt de toutes sommes nécessaires à l'acquisition et/ou l'aménagement des biens et droits immobiliers ci-dessus
Adresse
37 AV PIERRE IER DE SERBIE
75008 , PARIS 8E ARRONDISSEMENT - FRANCE
Données validées issues du guichet unique
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/10/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/01/2004
Siret
45193799900014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
7 PL VENDOME
75001 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).