Entreprise : VERON - SIREN 451 921 100
Identité
Dénomination
VERON
SIREN (siège)
451 921 100
Date d'immatriculation au RNE
04/02/2004
Date de fin de la personne morale
03/02/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
19 RUE JEAN MORIN 35490 GAHARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUVAL MONIQUE , MARIE , MADELEINE
Nom d'usage
VERON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Gahard
Nom, Prénom(s)
VERON EMMANUEL , DANIEL , GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Gahard
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/01/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/02/2004
Siret
45192110000017
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
19 RUE JEAN MORIN
35490 , GAHARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/01/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/2004
Siret
45192110000025
Enseigne
BAR DES SPORTS
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
débit de boissons, alimentation
Adresse
32 RUE 32 Rue Jean Morin
35490 , Gahard - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
28/01/2011
Description
: Vente du fonds de commerce situé à 32 RUE JEAN MORIN 35490 GAHARD le 17.01.2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
28/01/2011
Description
- Date de cessation d'activité : 17/01/2011. - Précision sur le sort du fonds : Vente du fonds.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/01/2011
Description
: Suppression du principal établissement situé à 32 RUE JEAN MORIN 35490 GAHARD A compter du 17.01.2011
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/10/2005
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitie du capital social, suite à décision du 28/10/2005.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 32 rue Jean Morin 35490 Gahard : Observation depuis le 04/02/2004 : - ACQUIS AU PRIX STIPULE DE 30.500,00 EUROS DE ME MARIE-CLAIRE DESPRES, AGISSANT EN QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SARL LES 3 J, 423 983 139 RCS RENNES, PUBLICITE : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE DU 05.03.2004.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 15/03/2004.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).