Entreprise : ANJOPA - SIREN 451 914 303
Identité
(Entreprise radiée le 15/12/2023)
Dénomination
ANJOPA
SIREN (siège)
451 914 303
Date d'immatriculation au RNE
10/02/2004
Date de fin de la personne morale
09/02/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
116 AV PROVENCE 30150 SAUVETERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAS PASCALE , MARIE-AGNES
Nom d'usage
MONTAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Saint-François
Nom, Prénom(s)
ABISSET JEAN-LUC , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Sauveterre
Nom, Prénom(s)
MONTAUD RICHARD , DIDIER , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Saint-François
Nom, Prénom(s)
TALLARD ANNE , PAULE
Nom d'usage
ABISSET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Sauveterre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/12/2003
Siret
45191430300016
Nom commercial
ANJOPA
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition administration gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
116 AV 116 Avenue de Provence
30150 , Sauveterre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/018092
Date d'ajout
28/11/2017
Description
A compter du 19.10.2017 : Mise à jour relative aux associés de société civile : ABISSET Jean-Luc Michel nom d'usage : ABISSET Jean-Luc devient Associé MONTAUD Richard Didier Louis nom d'usage : MONTAUD Richard devient Associé TALLARD Anne Paule nom d'usage : ABISSET Anne devient Associé GAS Pascale Marie-Agnès nom d'usage : MONTAUD Pascale devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/018092
Date d'ajout
28/11/2017
Description
A compter du 19.10.2017 : Modification relative aux dirigeants : ARNAUD Josiane nom d'usage : COUSTON Josiane n'est plus gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).