Entreprise : CUISINVEST - SIREN 451 871 677
Identité
(Entreprise radiée le 25/11/2021)
Dénomination
CUISINVEST
SIREN (siège)
451 871 677
Date d'immatriculation au RNE
02/02/2004
Fermeture de l'établissement - 45187167700022
- Date d'effet de la fermeture : 04/11/2021
Fermeture de l'établissement - 45187167700014
- Date d'effet de la fermeture : 02/01/2013
Date de fin de la personne morale
01/02/2103
Date de clôture
28/02
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
16 SQ ANTOINE DE CONDORCET 35700 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
URVOY LAURENT , LUCIEN , MARIE , BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/01/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/01/2004
Siret
45187167700014
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
1 SQ DE TANOUARN
35700 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/01/2004
Siret
45187167700022
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
prise de participation dans toutes sociétés
Adresse
16 SQ 16 Square Antoine de Condorcet
35700 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
36655
Date d'ajout
25/11/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 04/11/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/07/2021
Description
Dissolution à compter du 14/06/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 14/06/2021, liquidateur : URVOY Laurent Lucien Marie Bernard, siège de la liquidation : 16 Square Antoine de Condorcet 35700 Rennes, parution de la publicité légale : actu.fr paru le 09/07/2021
Numéro d'observation
25009
Date d'ajout
19/02/2013
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. * du 29/01/2004 au 02/01/2013, 1 square de Tanouarn 35700 RENNES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).