Entreprise : OUEST PLAFONDS TENDUS DEVELOPPEMENT - SIREN 451 868 087
Identité
(Entreprise radiée le 16/05/2023)
Dénomination
OUEST PLAFONDS TENDUS DEVELOPPEMENT
SIREN (siège)
451 868 087
Date d'immatriculation au RNE
02/02/2004
Dissolution
- Date de dissolution : 31/12/2007
Fermeture de l'établissement - 45186808700011
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2007
Date de fin de la personne morale
01/02/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
12 RUE DES TANNINS 44460 SAINT-NICOLAS-DE-REDON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUVAL RICHARD , EDDY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Redon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2007
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/2004
Siret
45186808700011
Code APE
454F
Code APRM
4333ZZ - Travaux de revêtement des sols et des murs
Origine du fonds
Autre
Activité principale
NEGOCE ET POSE DE REVETEMENTS SOUPLES
Code APRM
4333ZZ - Travaux de revêtement des sols et des murs
Code APRM
4333ZZ - Travaux de revêtement des sols et des murs
Adresse
12 RUE DES TANNINS
44460 , ST NICOLAS DE REDON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
16/05/2023
Description
Radiation d'office après dissolution (article R. 123-131 du Code de Commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/02/2011
Description
915020110214 ********* Dissolution anticipée Date d'effet de la formalité: 31/12/2010 Dissolution anticipée de la société. Anc. Gérant : Mr DUVAL Richard Eddy. Liquidateur amiable : Mr DUVAL Richard Eddy. SIEGE LIQUIDATION AU SIEGE SOCIAL
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
28/03/2008
Description
190020080328 ********* Cessation d'activité sans dissolution Date d'effet de la formalité: 31/12/2007 Cessation d'activité au 31/12/2007 ... ancienne activité : Négoce et pose de revetements souples ... Anc établissement principal : 12 rue des Tannins 44460 SAINT NICOLAS DE REDON
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
10/10/2005
Description
225020051010 ********* Changement de gérant Date d'effet de la formalité: 01/06/2005 Anc. Gerant associe unique : Mademoiselle VAN WYNSBERGHE Sandrine Christine. Gérant associé unique : Monsieur DUVAL Richard.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 31/12/2007. - Date de dissolution : 31/12/2010. - Sort du fonds : Disparitiondu fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).