Entreprise : LABORATOIRES COSMALIA - SIREN 451 862 965
Identité
Dénomination
LABORATOIRES COSMALIA
SIREN (siège)
451 862 965
Date d'immatriculation au RNE
02/02/2004
Début d’activité
01/01/2004
Date de fin de la personne morale
01/02/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques.
Code APE
2042Z - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Code APRM
3299ZG - Fabrication de produits manufacturés non classés ailleurs
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
Parc d'Activité Soumard 17450 Fouras FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITES SOUMARD
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARCILLY JEAN-FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
FOURAS
Nom, Prénom(s)
SAUBADE MICHEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
BORDEAUX
Nom, Prénom(s)
MARCILLY JEAN , FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
FOURAS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2004
Siret
45186296500014
Enseigne
LABORATOIRES COSMALIA
Code APE
2042Z - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Code APRM
3299ZG - Fabrication de produits manufacturés non classés ailleurs
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Artisanale
Activité principale
La fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques
Code APRM
3299ZG - Fabrication de produits manufacturés non classés ailleurs
Autres Activités
FABRICATION DE PRODUITS COSMETIQUES
Code APRM
3299ZG - Fabrication de produits manufacturés non classés ailleurs
Adresse
Parc d'Activité Soumard
17450 , Fouras - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITES SOUMARD
Observations
Numéro d'observation
5683
Date d'ajout
30/08/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2010 : Partant : REVELUT Bernard, Commissaire aux comptes suppléant Partant : SCHEPENS Charlie, Commissaire aux comptes titulaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Rochefort ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
02/02/2004
Description
(Divers) Historique : Mention du 02/02/2004 : FONDS ACQUIS PAR ACHAT AU PRIX DE 700.000 EUROS DE LA SA GESTOR RCS B 347 901 563 JAL : LE COURRIER FRANCAIS DU 23.1.2003 OPPOSITIONS : AU SIEGE DU FONDS CEDE. Mention du 04/10/2004 : A C/ 10.9.2004 CHANGEMENT DE LA DATE DE L'EXERCICE SOCIAL. Mention du 20/10/2005 : AC/ 15.12.04 CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX CPTES ( TITULAIRE ET SUPPLEANT ).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
"CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE" SIRET :451 862 965 00014 NAF :2042Z
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).