Entreprise : GPT DES ACCESSOIRISTES MEDICAUX - GAM - SIREN 451 727 523
Identité
(Entreprise radiée le 11/03/2022)
Dénomination
GPT DES ACCESSOIRISTES MEDICAUX - GAM
Sigle
GAM
SIREN (siège)
451 727 523
Date d'immatriculation au RNE
17/03/2006
Fermeture de l'établissement - 45172752300032
- Date d'effet de la fermeture : 22/12/2021
Fermeture de l'établissement - 45172752300016
- Date d'effet de la fermeture : 03/03/2006
Fermeture de l'établissement - 45172752300024
- Date d'effet de la fermeture : 08/12/2014
Date de fin de la personne morale
16/03/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
240000 EUR
Adresse du siège
7 PL LOUIS LACOMBE 18000 BOURGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OLLIER MARIE , JEANNE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Bourges
Dénomination
comptafrance
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bourges
Dénomination
HELTIS SARL
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
BOURGES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2004
Siret
45172752300032
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières notamment dans le domaine des matériels accessoires et consommables à usage médical paramédical ou chirurgical la prise à bail ou en location verbale ou l'acquisition de tous bureaux immeubles matériels et mobiliers pouvant être utiles à la Realisagion de l'objet social
Adresse
7 PL 7 place Louis Lacombe
18000 , Bourges - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/12/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/03/2006
Siret
45172752300024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
23 B BD DE LA REPUBLIQUE
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2004
Siret
45172752300016
Code APE
741J
Adresse
45 RUE PIERRE CHARRON
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8159
Date d'ajout
02/11/2021
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 30/09/2021 avec effet fiscal au 01/01/2021. Dénomination de l'associé unique : heltis sarl rcs 489 091 058 information agricole du cher du 12/11/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3227
Date d'ajout
05/08/2010
Description
Reconstitution des capitaux propres à compter du 30/06/2010 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2010 : Partant : GUERIN Daniel, Commissaire aux comptes suppléant Partant : COMAUDITEX, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SA comptafrance, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : OLLIER MARIE JEANNE, Commissaire aux comptes suppléant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).