Entreprise : FERREIRA LAPOMPE PAIRONNE - SIREN 451 709 448
Identité
Dénomination
FERREIRA LAPOMPE PAIRONNE
SIREN (siège)
451 709 448
Date d'immatriculation au RNE
22/01/2004
Date de fin de la personne morale
21/01/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8830 EUR
Adresse du siège
CHE GIBELIN 97351 MATOURY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERREIRA DE OLIVEIRA MAIRA , LUCIA
Nom d'usage
LAPOMPE PAIRONNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Matoury
Nom, Prénom(s)
LAPOMPE PAIRONNE GAELLE , ODILE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1985
Commune de résidence
Matoury
Nom, Prénom(s)
FERREIRA DE OLIVEIRA MARIA , LUCIA
Nom d'usage
LAPOMPE PAIRONNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
MATOURY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/01/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2004
Siret
45170944800018
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399DC - Autres travaux spéciaux de construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication pose de fosses septiques, déboisement terrassement travaux publics VRD, assainissement, import export vente en gros et détail de tous produits, transport de marchandises ou location de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises à l'aide de véhicules excédant 3.5 tonnes.
Code APRM
4399DC - Autres travaux spéciaux de construction
Code APRM
4399DC - Autres travaux spéciaux de construction
Adresse
CHE GIBELIN
97351 , MATOURY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
22/01/2021
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 21/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1040
Date d'ajout
09/04/2018
Description
En date du 24/01/2018, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a mis fin à la période d'observation et pononcé la liquidation judiciaire à l'encontre de : FERREIRA LAPOMPE PAIRONNE, et a désigné : en qualité de liquidateur : Michel BES (SCP BES- RAVISE - Avocats) représentant des créancier, 24,rue du Lieutenant GOINET - 97300 CAYENNE a maintenu en qualité de juge commissaire : M. LACOSTE et en qualité de juge commissaire suppléant : M. SMETANKINE a ordonné la cessation immédiate de l'activité
Numéro d'observation
1268
Date d'ajout
16/04/2015
Description
Le 25/03/2015, le Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne homologue le plan de redressement, maintient M. Hamidou ABDOU-SOUNA en qualité de juge commissaire et M. Alexandre SMETANKINE en qualité de juge commissaire suppléant, met fin à la mission de l'administrateur judiciaire et nomme Me Alain MIROITE, mandataire judiciaire sis 44 rue Victor Schoelcher 97300 Cayenne, en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintient Me Michel BES de la SCP BR et Associés sis 24 rue du Lieutenant Goinet 97300 Cayenne, mandataire judiciaire, représentant des créanciers.
Numéro d'observation
477
Date d'ajout
24/02/2015
Description
Le 28 janvier 2015, le Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne prolonge exceptionnellement la période d'obervation de 6 mois.
Numéro d'observation
220
Date d'ajout
04/02/2014
Description
le 19/02/2014, le Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne prononce le redressement judiciaire , fixe la déclaration de cessation de paiement à ce jour, ouvre une période d'observation de six mois, désigne Mme SAUREL juge commissaire, et M.SMETANKINE juge commissaire suppléant, désigne Me BES, associé à la SCP BR et ASSOCIES, 24 rue du Lieutenant Goinet 97300 CAYENNE, en qualité de mandataire judiciaire, désigne Me MIROITE Alain ,44 rue Schoelcher 97300 Cayenne, en qualité d'administrateur,
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).