Entreprise : ASPROINVEST - SIREN 451 700 728
Identité
Dénomination
ASPROINVEST
SIREN (siège)
451 700 728
Date d'immatriculation au RNE
01/08/2007
Date de fin de la personne morale
31/07/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
441900 EUR
Adresse du siège
265 RUE DU 12 REGIMENT DE ZOUAVES 84000 AVIGNON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE COURTINE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ASPRO JEAN-MICHEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
PONSART JEAN-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
St Mande
Dénomination
LA COMPAGNIE DES COMPTES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Noisy le Grand
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/03/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
29/12/2003
Siret
45170072800038
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de participations, direction et administration d'entreprises, prestations de services aux entreprises
Adresse
265 RUE 265 rue du 12ème Régiment de Zouaves
84000 , Avignon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI de Courtine
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/04/2004
Siret
45170072800020
Code APE
741J
Adresse
11 B AV DU GENERAL DE GAULLE
30490 , MONTFRIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/2003
Siret
45170072800012
Code APE
741J
Adresse
10 RUE SAINT ANDRE
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6612
Date d'ajout
19/04/2018
Description
Radiation du RCS le 19/04/2018 avec effet au 18/04/2018 Par jugement du 18/04/2018, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4078
Date d'ajout
18/03/2013
Description
Changement d'un organe de procédure Par ordonnance Présidentielle du 18/03/2013, DAUDIER Mireille est nommé(e) comme juge commissaire. Date d'effet : 18/03/2013
Numéro d'observation
4157
Date d'ajout
25/03/2010
Description
Cessation d'activité à compter du 17/03/2010
Numéro d'observation
4098
Date d'ajout
24/03/2010
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure LSE-B34M EN DATE DU 17/03/2010, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE A NOMME COMME LIQUIDATEUR Me RIPERT Christian 23, rue Banasterie 84000 Avignon Date d'effet : 17/03/2010
Numéro d'observation
1267
Date d'ajout
03/02/2010
Description
par jugement du 03.02.2010 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON ARRETE LE PLAN DE CESSION TOTALE DE L'ENTREPRISE AU BENEFICE DE PARODIS RCS NICE 343968418 ET MAINTIENT COMME ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE LA SELARL DE SAINT RAPT BERTHOLET sis 90 ave Gabriel Péri 84302 CAVAILLON avec tous les pouvoirs necessaires à la mise en oeuvre de la cession et ME RIPERT Christian en qualité de mandataire judiciaire
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
06/01/2010
Description
Extension de procédure SVT jugement en date du 16.12.2009 le tribunal de commerce d'Avingon prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par extension du redressement judiciaire de la société JCL DISTRIBUTION RCS AVIGNON 452 699 655 Juge commissaire : M DOONAT Jacky juge commissaire suppléant : M CYRILLE Jacky mandataire judiciaire : Me RIPERT Christian sis 23 rue banasterie 84000 AVIGNON Admnistrateur judiciaire : LA SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET prise en la personne de Me BERTHOLET sis 90 ave gabriel Péri 84300 CAVAILLON avec une mission d'assistance Date d'effet : 16/12/2009
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).