Entreprise : SO J A - SIREN 451 694 228
Identité
Dénomination
SO J A
SIREN (siège)
451 694 228
Date d'immatriculation au RNE
21/12/2006
Début d’activité
05/12/2003
Date de fin de la personne morale
20/12/2103
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
l'acquisition, la détention, l'administratin et la cession de toutes participations dans des sociétés commerciales, le management et la pres
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
1231 RTE DE MOUGUERRE 64990 LAHONCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHIHIGAIN MARIE-JOSE
Nom d'usage
ALBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Lahonce
Nom, Prénom(s)
ALBERT JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Lahonce
Établissements
Cet établissement a été fermé le 26/11/2020
Type d'établissement
Principal fermé
Date début d’activité
05/12/2003
Siret
45169422800029
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
GESTION DE PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIERES
Adresse
PL DU FOIRAIL
19000 , TULLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DEPENDANCE DE CUEILLE BATIGNOLLES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
05/12/2003
Siret
45169422800011
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
224 BD DE LA PLAGE
33120 , ARCACHON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
224 - 226
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Siège
Siret
45169422800037
Adresse
1231 RTE DE MOUGUERRE
64990 , LAHONCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6421
Date d'ajout
11/12/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Bayonne par suite de transfert du siège social à compter du 26/11/2020 du Dépendance de Cueille Batignolles Place du Foirail 19000 Tulle au 1231 Route de Mouguerre 64990 Lahonce Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 26/11/2020 Ancienne valeur : Dépendance de Cueille Batignolles Place du Foirail 19000 Tulle Nouvelle valeur : 1231 Route de Mouguerre 64990 Lahonce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
23892
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Brive
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).