Entreprise : SNC M4F INDUSTRIES - SIREN 451 685 549
Identité
Dénomination
SNC M4F INDUSTRIES
SIREN (siège)
451 685 549
Date d'immatriculation au RNE
16/02/2004
Début d’activité
13/01/2004
Date de fin de la personne morale
15/02/2014
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activité principale
LOCATION SIMPLE DE LONGUE DUREE DE TOUS VEHICULES ET BIENS D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS
Code APE
7711B - Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Capital social
151270 EUR
Adresse du siège
6 FOUR A CHAUX SUD 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6 ZONE DE MANHITY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE REYNAL DE SAINT-MICHEL STEPHANE , MARIE , JOSEPH , MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Le Francois
Nom, Prénom(s)
MINO-VERCELLIS YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Chatillon Sur Chalaronne
Nom, Prénom(s)
SCHLAPPI CLAUDE , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
St Julien en Genevois
Dénomination
ANTILLES CONSEILS INVESTISSEMENTS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Le Lamentin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/01/2004
Siret
45168554900011
Code APE
7711B - Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
LOCATION SIMPLE DE LONGUE DUREE DE TOUS VEHICULES ET BIENS D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS
Autres Activités
LOCATION SIMPLE DE LONGUE DUREE DE TOUS VEHICULES ET BIENS D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS
Adresse
6 FOUR A CHAUX SUD
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6 ZONE DE MANHITY
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4897
Date d'ajout
23/11/2005
Description
Modification autre MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL : ANCIEN ; 100 EUROS - NOUVEAU ; 151.270 EUROS A COMPTER DU 16.12.2004 : GERANT ASSOCIE MAINTENU . EURL ANTILLES CONSEILS INVESTISSEMENTS REPRESENTEE PAR M. DE REYNAL DE SAINT-MICHEL Stéphane, Marie, Joseph, Marc ET ASSOCIE MAINTENU ; M. DE REYNAL DE SAINT-MICHEL Stéphane, Marie, Joseph, Marc ASSOCIES ENTRANTS : M. SCHLAPPI Claude, Henri ET M. MINO-VERCELLIS Yves Date d'effet : 30/11/2004
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).