Entreprise : SCI JEAN GAMAFA - SIREN 451 675 573
Identité
(Entreprise radiée le 30/11/2023)
Dénomination
SCI JEAN GAMAFA
SIREN (siège)
451 675 573
Date d'immatriculation au RNE
20/01/2004
Date de fin de la personne morale
19/01/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
900000 EUR
Adresse du siège
10 IMP ARC EN CIEL 44210 PORNIC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CLION SUR MER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEAUTE MARJORIE , ANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1992
Commune de résidence
Pornic
Nom, Prénom(s)
LEAUTE MAURINE , ODILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/2000
Commune de résidence
Pornic
Nom, Prénom(s)
GAUTHIER CLAUDE-ANNE , DENISE
Nom d'usage
LEAUTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Pornic
Nom, Prénom(s)
LEAUTE QUENTIN , AURELIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1990
Commune de résidence
Pornic
Nom, Prénom(s)
LEAUTE JEAN , NOEL , JOSEPH , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Pornic
Nom, Prénom(s)
TOIRET MATHEO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1998
Commune de résidence
La Chapelle-des-Marais
Nom, Prénom(s)
TOIRET LEA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/2000
Commune de résidence
La Chapelle-des-Marais
Nom, Prénom(s)
TOIRET ANTHONY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Prémanon
Nom, Prénom(s)
LEAUTE MARIE-REINE
Nom d'usage
TOIRET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
Prémanon
Nom, Prénom(s)
TOIRET TIM
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/2003
Commune de résidence
La Chapelle-des-Marais
Nom, Prénom(s)
LEAUTE FABRICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Chartres
Nom, Prénom(s)
LEAUTE GAETAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Port-Saint-Père
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/08/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/01/2004
Siret
45167557300013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition par voie d'achat ou d'apport propriété mise en valeur transformation aménagement adminis- tration et location de tous biens et droits immobilièrs de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobilièrs en question
Adresse
10 IMP 10 impasse Arc en Ciel le Clion Sur Mer
44210 , Pornic - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CLION SUR MER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
30/11/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 27-11-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
08/11/2023
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 15-08-2023, JOURNAL PUBLICATEUR : L'ECHO DE L'OUEST DU : 15-09-2023, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
08/11/2023
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 15-08-2023 -Suppression du fonds de acquisition par voie d'achat ou d'apport propriété mise en valeur transformation aménagement administration et location de tous biens et droits immobiliers de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise inscrite précédemment auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Nantes a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Nazaire par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/05/2008
Description
080020080529 ********* Augmentation de capital Date d'effet de la formalité: 25/04/2008 Changement de capital social de : 360000.00 EUR en : 900000.00 EUR
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
24/05/2007
Description
0800200705242750 ********* Augmentation de capital ********* Changement composition des associés Date d'effet de la formalité: 25/11/2006 Changement de capital social de : 96000.00 EUR en : 360000.00 EUR GERANT ASSOCIE : M LEAUTE Jean Noël Joseph Marie. ASSOCIE INDEFINIMENT RESPONSAB : Mme LEAUTE née GAUTHIER Claude-Anne Denise. ASSOCIE INDEFINIMENT RESPONSAB : M LEAUTE Quentin Aurélien. ASSOCIE INDEFINIMENT RESPONSAB : Mle LEAUTE Marjorie Anne. ASSOCIE INDEFINIMENT RESPONSAB : Mle LEAUTE Maurine Odile. ASSOCIE INDEFINIMENT RESPONSAB : M TOIRET Anthony. ASSOCIE INDEFINIMENT RESPONSAB : Mme TOIRET née LEAUTE Marie-Reine. ASSOCIE INDEFINIMENT RESPONSAB : M TOIRET Mathéo. ASSOCIE INDEFINIMENT RESPONSAB : Mle TOIRET Léa. ASSOCIE INDEFINIMENT RESPONSAB : M TOIRET Tim. ASSOCIE INDEFINIMENT RESPONSAB : M LEAUTE Fabrice. ASSOCIE INDEFINIMENT RESPONSAB : M LEAUTE Gaetan.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
18/01/2005
Description
080020050118 ********* Augmentation de capital Date d'effet de la formalité: 10/12/2004 Changement de capital social de : 66000.00 EUR en : 96000.00 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).