Entreprise : GEO-VENTOUX - SIREN 451 670 699
Identité
Dénomination
GEO-VENTOUX
SIREN (siège)
451 670 699
Date d'immatriculation au RNE
04/03/2004
Date de fin de la personne morale
03/03/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Capital social
7800 EUR
Adresse du siège
8 RUE EDGARD DE VERNEJOUL 26110 NYONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LIGOUT PIERRE , MARIE , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Bédoin
Nom, Prénom(s)
VALENTIN REGIS , REMY , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Faucon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/02/2007
Siret
45167069900029
Code APE
7112A - Activité des géomètres
Activité principale
Activité des géomètres
Adresse
8 RUE EDGARD DE VERNEJOUL
26110 , NYONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/01/2004
Siret
45167069900011
Code APE
7112A - Activité des géomètres
Activité principale
Activité des géomètres
Adresse
16 BD HENRI BARBUSSE
26170 , BUIS-LES-BARONNIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F10/008201
Date d'ajout
06/09/2010
Description
Fermeture d'un établissement secondaire sis 16 Boulevard Henri Barbusse 26170 BUIS-LES-BARONNIES à compter du 01/01/2010
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F10/008201
Date d'ajout
06/09/2010
Description
Fermeture d'un établissement secondaire sis 16 Boulevard Henri Barbusse 26170 BUIS-LES-BARONNIES à compter du 01/01/2010
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Numéro d'observation
F08/000395
Date d'ajout
12/02/2008
Description
Départ de co-gérant(s) A COMPTER DU 31/12/07, DEMISSION DE MR PAUSIN ALAIN EN QUALITE DE CO-GERANT MR REGIS VALENTIN ET MR PIERRE LIGOUT DEMEURANT SEULS CO-GERANTS DEPOT D' ACTE N° 245 DU 12/02/08 JOURNAL PUBLICATEUR : DROME HEBDO DU 11/01/08 date d'effet : 31/12/2007
Numéro d'observation
F08/000395
Date d'ajout
12/02/2008
Description
Départ de co-gérant(s) A COMPTER DU 31/12/07, DEMISSION DE MR PAUSIN ALAIN EN QUALITE DE CO-GERANT MR REGIS VALENTIN ET MR PIERRE LIGOUT DEMEURANT SEULS CO-GERANTS DEPOT D' ACTE N° 245 DU 12/02/08 JOURNAL PUBLICATEUR : DROME HEBDO DU 11/01/08 date d'effet : 31/12/2007
Numéro d'observation
F07/001112
Date d'ajout
23/04/2007
Description
Acquisition d'un fonds - L141-12 ACQUISITION D'UN FONDS A NYONS 26110 8 RUE DE VERNEJOUL FONDS ACQUIS POUR UN MONTANT DE 38 000 EUROS PRECEDENT EXPLOITANT : SCP EPELLY (RCS 394 840 524) LIEU DES OPPOSITIONS : ME MADONNA 350 AVENUE VICTOR HUGO 26000 VALENCE JOURNAL PUBLICATEUR : L'IMPARTIAL DU 22/02/07 SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 15 JANVIER 2007 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE BUIS LES BARONNIES 26170 16 BOULEVARD HENRI BARBUSE A NYONS 26110 8 RUE EDGARD DE VERNEJOUL L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DEVIENT ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE DEPOT D'ACTE N°658 DU 23/04/07 JOURNAL PUBLICATEUR : L'IMPARTIAL DU 22/02/07 date d'effet : 12/02/2007
Numéro d'observation
F07/001112
Date d'ajout
23/04/2007
Description
Acquisition d'un fonds - L141-12 ACQUISITION D'UN FONDS A NYONS 26110 8 RUE DE VERNEJOUL FONDS ACQUIS POUR UN MONTANT DE 38 000 EUROS PRECEDENT EXPLOITANT : SCP EPELLY (RCS 394 840 524) LIEU DES OPPOSITIONS : ME MADONNA 350 AVENUE VICTOR HUGO 26000 VALENCE JOURNAL PUBLICATEUR : L'IMPARTIAL DU 22/02/07 SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 15 JANVIER 2007 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE BUIS LES BARONNIES 26170 16 BOULEVARD HENRI BARBUSE A NYONS 26110 8 RUE EDGARD DE VERNEJOUL L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DEVIENT ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE DEPOT D'ACTE N°658 DU 23/04/07 JOURNAL PUBLICATEUR : L'IMPARTIAL DU 22/02/07 date d'effet : 12/02/2007
Numéro d'observation
F04/002824
Date d'ajout
16/12/2004
Description
Changement de gérant SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 01 JUILLET 2004 ET DU 06 AOUT 2004 NOMINATION DE M. REGIS VALENTIN ET DE M. PIERRE LIGOUT EN QUALITE DE NOUVEAUX CO-GERANTS DEPOT D'ACTE N° 1660 DU 16/12/04 JOURNAL PUBLICATEUR : L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 23/10/04 date d'effet : 01/07/2004
Numéro d'observation
F04/002824
Date d'ajout
16/12/2004
Description
Changement de gérant SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 01 JUILLET 2004 ET DU 06 AOUT 2004 NOMINATION DE M. REGIS VALENTIN ET DE M. PIERRE LIGOUT EN QUALITE DE NOUVEAUX CO-GERANTS DEPOT D'ACTE N° 1660 DU 16/12/04 JOURNAL PUBLICATEUR : L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 23/10/04 date d'effet : 01/07/2004
Numéro d'observation
F04/001456
Date d'ajout
22/06/2004
Description
Début d'activité de la société MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE ACTIVITE : GEOMETRE, EXPERT, TOPOGRAPHE, TOPOMETRIE, BORNAGE, PARTAGE, EXPERTISE, IMPLANTATION ... date d'effet : 01/01/2004
Numéro d'observation
F04/001456
Date d'ajout
22/06/2004
Description
Début d'activité de la société MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE ACTIVITE : GEOMETRE, EXPERT, TOPOGRAPHE, TOPOMETRIE, BORNAGE, PARTAGE, EXPERTISE, IMPLANTATION ... date d'effet : 01/01/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PARUTION BODACC N° A 113 DU 11/06/04 CERTIFICAT DELIVRE LE 14/06/04 AU SIEGE DU FONDS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PARUTION BODACC N° A 113 DU 11/06/04 CERTIFICAT DELIVRE LE 14/06/04 AU SIEGE DU FONDS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).