Entreprise : LES BELLONS - SIREN 451 633 036
Identité
(Entreprise radiée le 12/09/2024)
Dénomination
LES BELLONS
SIREN (siège)
451 633 036
Date d'immatriculation au RNE
19/01/2004
Fermeture de l'établissement - 45163303600012
- Date d'effet de la fermeture : 12/09/2024
Date de fin de la personne morale
18/01/2103
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
1 RUE HENRY DUNANT 13200 ARLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESGARDINS CECILE , NATHALIE
Nom d'usage
FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Arles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/09/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/01/2004
Siret
45163303600012
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, en pleine propriété, nue propriété, où en jouissance, de tous biens mobiliers ou immobiliers, situés en France ou à l'étranger, la gestion et l'administration, par voie de location ou autrement, desdits biens dont la société pourrait devenir propriétaire, sous quelque forme que ce soit, la gestion de tous comptes bancaires, et de tous portefeuilles de valeurs mobilières, l'emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de l'objet social, le cautionnement hypothécaire de la société aux souscripteurs de parts, en garantie des emprunts que ceux-ci contracteraient pour libérer leur apport et ainsi permettre à la société de réaliser son objet social; Et généralement, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, pourvu qu'elles ne modifient en rien le caractère civil de la société.
Adresse
1 RUE HENRY DUNANT
13200 , ARLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARLES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8657
Date d'ajout
12/09/2024
Description
Radiation d'office du RCS Tarascon le 12/09/2024 avec effet au 12/09/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/06/2021
Description
Dissolution à compter du 11/05/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 11/05/2021, liquidateur : FRANCOIS né(e) DESGARDINS Cécile, Nathalie, siège de la liquidation : 1 T Rue Gaston Teissier 13200 Arles, parution de la publicité légale : la liberté le commercial paru le 05/06/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).