Entreprise : SEFA - SIREN 451 625 784
Identité
Dénomination
SEFA
SIREN (siège)
451 625 784
Date d'immatriculation au RNE
19/01/2004
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7650 EUR
Adresse du siège
36 T RUE DE CRIMEE 75019 PARIS 19 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KAYALI MUNIRE
Nom d'usage
YILMAZ
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/03/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
14/01/2004
Siret
45162578400025
Code APE
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
COMMERCIALISATION DE PRODUITS TEXTILES ET TOUS PRODUITS NON REGLEMENTES
Adresse
36 T RUE 36 ter rue de Crimée
75019 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/01/2004
Siret
45162578400017
Code APE
514C
Adresse
168 AV PAUL VAILLANT COUTURIER
93120 , LA COURNEUVE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
30/03/2017
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
14/12/2016
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
28/12/2009
Description
ORDONNANCE DU JUGE COMMIS A LA SURVEILLANCE DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES EN DATE DU 17-11-2009 (RG 2009073584) - RADIATION D'OFFICE DE MADAME KAYALI MUNIRE EN QUALITE DE GERANTE
Numéro d'observation
83840
Date d'ajout
20/01/2005
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
83841
Date d'ajout
20/01/2005
Description
La société a par décision du 01/10/2004 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 01/10/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).