Entreprise : MANOIR ST THOMAS - SIREN 451 553 309
Identité
(Entreprise radiée le 03/11/2021)
Dénomination
MANOIR ST THOMAS
SIREN (siège)
451 553 309
Date d'immatriculation au RNE
12/01/2004
Fermeture de l'établissement - 45155330900019
- Date d'effet de la fermeture : 22/04/2013
Date de fin de la personne morale
11/01/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
25000 EUR
Adresse du siège
1 MAIL SAINT THOMAS 37400 AMBOISE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAUTOUT BERTRAND , JACKY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Chenonceaux
Nom, Prénom(s)
FOLCARELLI ANTONELLA , SIMONE , GENEVIEVE
Nom d'usage
PAUTOUT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Chenonceaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/04/2013
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/01/2004
Siret
45155330900019
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
1 MAIL SAINT THOMAS
37400 , AMBOISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
03/11/2021
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 02/11/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
03/11/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
26/10/2018
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de TOURS en date du 28/09/2018 avec effet au 01/10/2018, la Selarl Villa, mission conduite par Maître Julien VILLA, en qualité de liquidateur judiciaire, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
26/10/2018
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de TOURS en date du 28/09/2018 avec effet au 01/10/2018, la Selarl Villa, mission conduite par Maître Julien VILLA, en qualité de liquidateur judiciaire, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
24/06/2016
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS EN DATE DU 24-06-2016 PRONONCANT L'EXTENSION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL SAINT THOMAS SOUS LE NUMERO 2015J362 A l'EARL EQUI FOLIE (RCS TOURS 511375313), la SCI PAUTOUT (RCS TOURS 411827348), Mmme Antonella PAUTOUT née FOLCARELLI, et M. Bertrand PAUTOUT SOUS LE NUMERO 2016J222 LIQUIDATEUR Selàrl VILLA mission conduite par Maître Francis VILLA 18 rue Néricault Destouches BP 31348 37000 Tours DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS 01-04-2014 - LES DECLARATIONS DES CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LES DEUX MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION DU JUGEMENT AU BODACC.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
10/11/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 10/11/2015 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2015J362 désigne liquidateur Selarl Villa, mission conduite par Maître Francis VILLA 18 rue Néricault Destouches BP 31348 37000 TOURS met fin a la mission de l'administrateur Selarl AJAssociés Michel Miroite Gorins Deshayes Bidan Bourgoin mission conduite par Me Franck Michel
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
17/09/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de TOURS a prononcé en date du 15/09/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015J362 date de cessation des paiements le 01/04/2014, administrateur : Selarl AJAssociés Michel Miroite Gorins Deshayes Bidan Bourgoin mission conduite par Me Franck Michel 6 Bis rue de la Barre 37000 TOURS, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : Selarl Villa, mission conduite par Maître Francis VILLA 18 rue Néricault Destouches BP 31348 37000 TOURS et a ouvert une période d'observation expirant le 15/03/2016. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
31/10/2005
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 31/10/2005.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).