Entreprise : SCI LOGIS PLUS - SIREN 451 546 683
Identité
Dénomination
SCI LOGIS PLUS
SIREN (siège)
451 546 683
Date d'immatriculation au RNE
09/01/2004
Début d’activité
08/01/2004
Date de fin de la personne morale
08/01/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété, gestion, administration de tous biens et droits immobiliers dont la société pourrait devenir propriétaire, tous placements de capitaux sous toutes formes
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
80 IMP VUE DU CIEL 69124 COLOMBIER-SAUGNIEU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUCINHA ALVERTO , ROSENDO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Châtillon-la-Palud
Dénomination
INVEST IMMO GROUPE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Colombier-Saugnieu
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/01/2004
Siret
45154668300025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, gestion, administration de tous biens et droits immobiliers dont la société pourrait devenir propriétaire, tous placements de capitaux sous toutes formes
Autres Activités
Propriété, gestion, administration de tous biens et droits immobiliers dont la société pourrait devenir propriétaire, tous placements de capitaux sous toutes formes
Adresse
80 IMP VUE DU CIEL
69124 , COLOMBIER-SAUGNIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/09/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/01/2004
Siret
45154668300017
Code APE
702C
Adresse
2 IMP ARLETTE
69008 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F16/021930
Date d'ajout
15/04/2016
Description
Jugement du tribunal de grande Instance de Lyon en date du 12 avril 2016 d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire - Administrateur judiciaire : SELARL OLIVIER BUISINE 1 Place Saint-Nizier 69001 Lyon - Pouvoirs de l'administrateur judiciaire : Mission d'assistance - Mandataire liquidateure : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me P. DUBOIS ou Me M. DUBOIS PEROTTI 32 Rue Molière 69006 LYON - Juge commissaire : Madame Anne ROGNIAUX - Date de cessation des paiements : 12 AVRIL 2015
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).