Entreprise : OMNISENSE TECHNOLOGIES - SIREN 451 541 767
Identité
Dénomination
OMNISENSE TECHNOLOGIES
SIREN (siège)
451 541 767
Date d'immatriculation au RNE
13/01/2005
Début d’activité
05/01/2004
Date de fin de la personne morale
12/01/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Holding - Etude de toute exploitation de matériels automatiques, électroniques et électriques.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
211 RUE LA FONTAINE 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
211-213-215
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOENAGA FABRICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
LOPEZ PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Dénomination
CAP OFFICE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/01/2004
Siret
45154176700039
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Holding - Etude de toute exploitation de matériels automatiques, électroniques et électriques.
Autres Activités
Holding - Etude de toute exploitation de matériels automatiques, électroniques et électriques.
Adresse
211 RUE LA FONTAINE
94120 , FONTENAY-SOUS-BOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
211-213-215
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/01/2004
Siret
45154176700013
Code APE
741J
Adresse
346 RUE DES MOLIERES
69730 , GENAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/11/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/2004
Siret
45154176700021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
66 QUAI DU PARC
94100 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
76428
Date d'ajout
18/01/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 17/01/2018 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2017J00804 désigne liquidateur Me Pellegrini Gilles 7-9 Avenue de la Gare 94210 La Varenne Saint-Hilaire , met fin à la mission de l'administrateur Ajilink-Labis Cabooter prise en la personne de Me Jérôme Cabooter 8 Pl Robert Belvaux 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
69230
Date d'ajout
16/11/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil , prononce en date du 15/11/2017 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017J00804 , date de cessation des paiements le 28/09/2017 désigne Administrateur SELARL Jerome Cabooter 8 Place Robert Belvaux 94170 Le Perreux-sur-Marne avec pour mission : d'assister le débiteur dans les actes de gestion , Mandataire judiciaire Me Pellegrini Gilles 7-9 Avenue de la Gare 94210 La Varenne Saint-Hilaire , , et ouvre une période d'observation expirant le 15/05/2018 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
12513
Date d'ajout
13/01/2005
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).