Entreprise : L.G.C. - SIREN 451 459 804
Identité
Dénomination
L.G.C.
SIREN (siège)
451 459 804
Date d'immatriculation au RNE
07/01/2004
Début d’activité
01/01/2004
Date de fin de la personne morale
06/01/2103
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Fabrication et vente de goupilles cannelées (goupilles, axes, clous), goupilles rectifiées (goupilles, axes) et d'Intervis (douilles auto taraudeuses)
Code APE
2594Z - Fabrication de vis et de boulons
Capital social
1500000 EUR
Adresse du siège
LA BEURRIERE 49240 AVRILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURBON JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
BRUNET CYRILLE , CHRISTIAN , JACQUES
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Seiches-sur-le-Loir
Nom, Prénom(s)
COURTOIS JEAN-NOEL , RAYMOND , GILBERT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Congrier
Nom, Prénom(s)
GARDETTE PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Gleizé
Dénomination
IN EXTENSO RHONE-ALPES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Charbonnières-les-Bains
Dénomination
IN EXTENSO CENTRE OUEST
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cholet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2004
Siret
45145980400014
Nom commercial
LA GOUPILLE CANNELEE
Code APE
2594Z - Fabrication de vis et de boulons
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication et vente de goupilles cannelées (goupilles, axes, clous), goupilles rectifiées (goupilles, axes) et d'Intervis (douilles auto taraudeuses)
Adresse
LA BEURRIERE
49240 , AVRILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5622
Date d'ajout
06/05/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/02/2010 : Partant : GAUTHIER Michel, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : BOURBON Jacques, Commissaire aux comptes suppléant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).