Entreprise : SODELFI - SIREN 451 423 032
Identité
Dénomination
SODELFI
SIREN (siège)
451 423 032
Date d'immatriculation au RNE
06/01/2004
Début d’activité
01/01/2004
Date de fin de la personne morale
05/01/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Exploitation, financement prisé de participation, direction et contrôle de toutes entreprises, commerciales, industrielles ou immobilières
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
361 RUE D’ATHENES 62138 BILLY-BERCLAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DES INDUSTRIES ARTOIS FLANDRES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELAVAULT JAMES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
WATTIGNIES
Nom, Prénom(s)
PHILBERT VINCENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lille
Dénomination
KPMG AUDIT NORD SAS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marcq en baroeul
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2004
Siret
45142303200015
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation, financement prisé de participation, direction et contrôle de toutes entreprises, commerciales, industrielles ou immobilières
Adresse
361 RUE D’ATHENES
62138 , BILLY-BERCLAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DES INDUSTRIES ARTOIS FLANDRES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
9734
Date d'ajout
09/09/2019
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 06/09/2019, LE TRIBUNAL D'ARRAS A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE SODELFI (SAS) (PROCEDURE OUVERTE LE 01/04/2015 ) Date d'effet : 06/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9735
Date d'ajout
09/09/2019
Description
Radiation du RCS le 09/09/2019 avec effet au 06/09/2019 CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL POUR CLOTURE DE LA LIQUIDATION POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Numéro d'observation
7089
Date d'ajout
22/07/2015
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure EN DATE DU 15/07/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE SODELFI (SAS), A DESIGNE : Liquidateur : Maître Nicolas SOINNE, membre associé de la SELAS Bernard et Nicolas SOINNE - 4, rue Roger Salengro - 62000 ARRAS. Date d'effet : 15/07/2015
Numéro d'observation
5262
Date d'ajout
04/06/2015
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 03/06/2015, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 08/07/2015 Date d'effet : 03/06/2015
Numéro d'observation
3385
Date d'ajout
03/04/2015
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire EN DATE DU 01/04/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE CONTRE SODELFI (SAS) SOUS LE NUMERO 4158933, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE DELORY SANDRINE, Administrateur judiciaire : SELARL R & D, prise en la personne de Maître Gilbert DECLERCQ - 1,, square Saint Jean - rue Saint Aubert - 62000 ARRAS, AVEC POUR MISSION DE ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION, MANDATAIRE JUDICIAIRE Maître Nicolas SOINNE, membre associé de la SELAS Bernard et Nicolas SOINNE - 4, rue Roger Salengro - 62000 ARRAS , A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS ET A FIXE AU 30/03/2015 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 01/04/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).